MERCADER GUTIERREZ JOANA
Informe ejecutivo de MERCADER GUTIERREZ JOANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERCADER GUTIERREZ JOANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADER BURGOS GESTION INMOBILIARIA SL | Socio Unico | 06/10/2023 | |
MERCADER BURGOS GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 08/01/2021 |
VINCULACIONES DE MERCADER GUTIERREZ JOANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCADER GUTIERREZ JOANA
Socio Único
- Mercader Gutierrez Joana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707, L 498, F 7, S 8, H BU 16294, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-09
Administrador Unico
- Mercader Gutierrez Joana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707, L 498, F 7, S 8, H BU 16294, I/A 2 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-09
Administrador Mancomunado
- Blanco Lopez Segundo
- Mercader Gutierrez Joana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707, L 498, F 7, S 8, H BU 16294, I/A 2 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-09
Administrador Mancomunado
- Blanco Lopez Segundo
- Mercader Gutierrez Joana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707, L 498, F 6, S 8, H BU 16294, I/A 1 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-09
Información de MERCADER GUTIERREZ JOANA
Mostramos los datos de MERCADER GUTIERREZ JOANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCADER GUTIERREZ JOANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos