BLANCO LOPEZ SEGUNDO
Informe ejecutivo de BLANCO LOPEZ SEGUNDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO LOPEZ SEGUNDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMINISTRACION DE FINCAS BLANCO SLP | Socio Unico | 03/08/2010 |
VINCULACIONES DE BLANCO LOPEZ SEGUNDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO LOPEZ SEGUNDO
Administrador Mancomunado
- Blanco Lopez Segundo
- Mercader Gutierrez Joana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707, L 498, F 7, S 8, H BU 16294, I/A 2 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-09
Administrador Mancomunado
- Blanco Lopez Segundo
- Mercader Gutierrez Joana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707, L 498, F 6, S 8, H BU 16294, I/A 1 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-09
Empresa: ADMINISTRACION DE FINCAS BLANCO SLP
Socio Único
- Blanco Lopez Segundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 191, S 8, H BU 4961, I/A 7 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-09
Información de BLANCO LOPEZ SEGUNDO
Mostramos los datos de BLANCO LOPEZ SEGUNDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO LOPEZ SEGUNDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos