MENGOD MORAGA MARTA
Informe ejecutivo de MENGOD MORAGA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MENGOD MORAGA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENGOD MORAGA MARTA
Empresa: ABANICO BONITO SL
Liquidador
- Caldes Diaz Sonia
- Mengod Moraga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46676 , F 121, S 8, H B 527442, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: ABANICO BONITO SL
Administrador Solidario
- Caldes Diaz Sonia
- Mengod Moraga Marta
Liquidador
- Caldes Diaz Sonia
- Mengod Moraga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46676 , F 121, S 8, H B 527442, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: VIANA FAN SL
Administrador Unico
- Mengod Moraga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46836 , F 126, S 8, H B 532541, I/A 1 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Empresa: ABANICO BONITO SL
Administrador Solidario
- Caldes Diaz Sonia
- Mengod Moraga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46676 , F 120, S 8, H B 527442, I/A 1 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-08
Información de MENGOD MORAGA MARTA
Mostramos los datos de MENGOD MORAGA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENGOD MORAGA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos