CALDES DIAZ SONIA
Informe ejecutivo de CALDES DIAZ SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALDES DIAZ SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COOL TIES LA ULTIMA TENDENCIA EN MODA PARA EL HOMBRE SL | Administrador Unico | 29/05/2017 |
VINCULACIONES DE CALDES DIAZ SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDES DIAZ SONIA
Empresa: ABANICO BONITO SL
Liquidador
- Caldes Diaz Sonia
- Mengod Moraga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46676 , F 121, S 8, H B 527442, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: ABANICO BONITO SL
Administrador Solidario
- Caldes Diaz Sonia
- Mengod Moraga Marta
Liquidador
- Caldes Diaz Sonia
- Mengod Moraga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46676 , F 121, S 8, H B 527442, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: ABANICO BONITO SL
Administrador Solidario
- Caldes Diaz Sonia
- Mengod Moraga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46676 , F 120, S 8, H B 527442, I/A 1 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-08
Administrador Unico
- Caldes Diaz Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45949 , F 10, S 8, H B 503868, I/A 1 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-08
Información de CALDES DIAZ SONIA
Mostramos los datos de CALDES DIAZ SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDES DIAZ SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos