MENENDEZ MENENDEZ GERMAN
Informe ejecutivo de MENENDEZ MENENDEZ GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MENENDEZ MENENDEZ GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDEBE FP | Miem.Com.Ctr | 14/07/2017 | 02/12/2021 |
MICHAEL PAGE HOLDING ESPAÑA SL | Apoderado | 01/06/2012 | |
PAGE PERSONNEL SELECCION ESPAÑA SA | Apoderado | 01/06/2009 | 01/06/2012 |
MICHAEL PAGE HOLDING ESPAÑA SL | Vicesecret. | 22/01/2010 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ MENENDEZ GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ MENENDEZ GERMAN
Empresa: FONDEBE FP
Miem.Com.Ctr
- Mateos Mateos Jose Miguel
- Menendez Menendez German
- Requejo Perela Oscar
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4403 , F 164, S 8, H Z 50932, I/A 23 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-50
Empresa: FONDEBE FP
Miem.Com.Ctr
- Mateos Mateos Jose Miguel
- Menendez Menendez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3939 , F 132, S 8, H Z 50932, I/A 15 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-50
Empresa: PAGE PERSONNEL SELECCION ESPAÑA SA
Apoderado
- Laveda Ralisoa Marco
- Menendez Menendez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24099 , F 203, S 8, H M 433011, I/A 15 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: MICHAEL PAGE HOLDING ESPAÑA SL
Apoderado
- Menendez Menendez German
- Olivera Perez-frade Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23925 , F 191, S 8, H M 429608, I/A 17 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: MICHAEL PAGE HOLDING ESPAÑA SL
Vicesecret.
- Menendez Menendez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23925 , F 185, S 8, H M 429608, I/A 7 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-28
Empresa: PAGE PERSONNEL SELECCION ESPAÑA SA
Apoderado
- Menendez Menendez German
- Olivera Perez-frade Gonzalo
- Pazos Campos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24099 , F 150, S 8, H M 433011, I/A 5 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-109-28
Información de MENENDEZ MENENDEZ GERMAN
Mostramos los datos de MENENDEZ MENENDEZ GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ MENENDEZ GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos