LAVEDA RALISOA MARCO
Informe ejecutivo de LAVEDA RALISOA MARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAVEDA RALISOA MARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHATTYAI SL | Administrador Mancomunado | 26/08/2024 | |
WALTERS PEOPLE SL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL | Apoderado | 27/09/2016 |
VINCULACIONES DE LAVEDA RALISOA MARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAVEDA RALISOA MARCO
Empresa: CHATTYAI SL
Administrador Mancomunado
- Guerrero Pau Carlos
- Laveda Ralisoa Marco
- Ricardas Misickinas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620739, I/A 1 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-08
Apoderado
- Laveda Ralisoa Marco
- Rios Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32147 , F 214, S 8, H M 578526, I/A 4 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Empresa: PAGE PERSONNEL SELECCION ESPAÑA SA
Apoderado
- Laveda Ralisoa Marco
- Menendez Menendez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24099 , F 203, S 8, H M 433011, I/A 15 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barker Alexandra
- Cimarra Cardenal Arturo
- Laveda Ralisoa Marco
- Roman Garcia Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28200 , F 191, S 8, H M 199514, I/A 56 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
Información de LAVEDA RALISOA MARCO
Mostramos los datos de LAVEDA RALISOA MARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAVEDA RALISOA MARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos