MENENDEZ GARCIA MARINO
Informe ejecutivo de MENENDEZ GARCIA MARINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENENDEZ GARCIA MARINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIKE PARADISE SL | Administrador Solidario | 17/10/2018 | |
NONAYA SA | Administrador Solidario | 18/11/2011 | |
INGAR TECNICOS SA | Administrador Solidario | 29/04/2011 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ GARCIA MARINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ GARCIA MARINO
Empresa: BIKE PARADISE SL
Administrador Solidario
- Alonso Alvarez Abelardo
- Alonso Alvarez Marcos
- Diaz Fernandez Fernando
- Menendez Garcia Marino
- Rodriguez Noriega Guillen Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325 , F 1, S 8, H AS 53767, I/A 1 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-33
Empresa: LOS ABEDULES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Fonseca Enrique
- Alvarez Lafuente Iglesias Fernando
- Arce De La Torre Joaquina
- Bascaran Bada Ana
- Butron Vega Maria Angeles
- Calderon Labao Juan Jose
- Fernandez Aller Jose Pio
- Garcia Menendez Jose Manuel
- Menendez Garcia Marino
- Suarez Suarez Florentino
- Villaamil Gomez De La Torre Domingo
- Villaverde Garrido Daniel
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 9, S 8, H AS 9920, I/A 32 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-33
Empresa: LOS ABEDULES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Fonseca Enrique
- Alvarez Lafuente Iglesias Fernando
- Arce De La Torre Joaquina
- Bascaran Bada Ana
- Butron Vega Maria Angeles
- Calderon Labao Juan Jose
- Fernandez Aller Jose Pio
- Garcia Menendez Jose Manuel
- Menendez Garcia Marino
- Suarez Suarez Florentino
- Villaamil Gomez De La Torre Domingo
- Villaverde Garrido Daniel
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 8, S 8, H AS 9920, I/A 30 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-33
Empresa: LOS ABEDULES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 8, S 8, H AS 9920, I/A 30 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-33
Empresa: NONAYA SA
Administrador Solidario
- Franganillo Fuentes Carlos
- Menendez Garcia Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 54, S 8, H AS 6264, I/A 12 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-33
Empresa: NONAYA SA
Administrador Solidario
- Franganillo Fuentes Carlos
- Menendez Garcia Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 54, S 8, H AS 6264, I/A 12 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-33
Empresa: INGAR TECNICOS SA
Administrador Solidario
- Franganillo Fuentes Carlos
- Menendez Garcia Marino
- Rodriguez Garcia Manuel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 71, S 8, H LE 3043, I/A 7 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-24
Empresa: LOS ABEDULES SA
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 7, S 8, H AS 9920, I/A 27 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-33
Empresa: ABACO CONTROL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Menendez Garcia Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 55, S 8, H LE 16430, I/A 5 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-24
Información de MENENDEZ GARCIA MARINO
Mostramos los datos de MENENDEZ GARCIA MARINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ GARCIA MARINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos