DIAZ FERNANDEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de DIAZ FERNANDEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DIAZ FERNANDEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
E FACTOR NETWORK SPAIN SL | Apoderado | 24/05/2019 | |
BIKE PARADISE SL | Administrador Solidario | 17/10/2018 |
VINCULACIONES DE DIAZ FERNANDEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ FERNANDEZ FERNANDO
Empresa: E FACTOR NETWORK SPAIN SL
Apoderado
- Diaz Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38830 , F 163, S 8, H M 690256, I/A 2 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-28
Empresa: BIKE PARADISE SL
Administrador Solidario
- Alonso Alvarez Abelardo
- Alonso Alvarez Marcos
- Diaz Fernandez Fernando
- Menendez Garcia Marino
- Rodriguez Noriega Guillen Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325 , F 1, S 8, H AS 53767, I/A 1 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-33
Empresa: BANCO PASTOR SA
Consejero
- Aparicio Valls Francisco
- Arias Mosquera Jose Maria
- Diaz Fernandez Fernando
- Garcia Barba Jose
- Nigorra Oliver Miguel
Mie.Com.AR
Presidente
Secretario
Vicepresidente
VoTi.Com.Nom
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 48, S 8, H C 49294, I/A 132 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-15
Empresa: EXCLUSIVAS FERRON SL
Apoderado Solidario
- Diaz Fernandez Fernando
- Rodriguez Rivera Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 65, S 8, H AS 5737, I/A 9 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-33
Empresa: CAJA LABORAL POPULAR SCC
Apoderado
- Diaz Fernandez Fernando
- Diaz Fernandez Fernando
- Nueva Garcia German Emilio
- Rivera Garcia Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 94, S 8, H SS 31616, I/A 27 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-20
Empresa: RECUPERACIONES COMBAR SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Fernandez Fernando
- Hernando Dueñas Ricardo
- Moure Noguerol Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963, L 2963, F 53, S 8, H PO 35035, I/A A (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-36
Empresa: BANCO POPULAR PASTOR SA
Consejero
- Aparicio Valls Francisco
- Arias Mosquera Jose Maria
- Diaz Fernandez Fernando
- Gancedo Holmer Eric
- Rodriguez Garcia Jose Ramon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 43, S 8, H C 49294, I/A 2 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-15
Consejero
- Alvarez-blazquez Fernandez Alvaro
- Berdiel Escario Pablo
- Castro Seoane Maria Digna
- Diaz Arnau Juan F
- Diaz Fernandez Fernando
- Dominguez Martinez Francisco
- Fernandez Antonio Jose Ramon
- Garcia Seijo Ricardo
- Instituto Galego De Promocion Economica Igape
- Lopez Perea Paramo Ignacio
- Moro Rodriguez Victor
- Pantoja Camacho Vicente
- Rodriguez-tenreiro Y Romero-mella Gonzalo
- Sanchez Monge Isaac
- Vazquez Sacristan Maria Victoria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39 , F 40, S 8, H SC 12521, I/A 36 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-15
Empresa: BANCO PASTOR SA
Consejero
- Aparicio Valls Francisco
- Arias Mosquera Jose Maria
- Diaz Fernandez Fernando
- Gancedo Holmer Eric
- Rodriguez Garcia Jose Ramon
MiemComDirec
PresComAuCnt
PresComDirec
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 23, S 8, H C 519, I/A 1355 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-15
Empresa: RECUPERACIONES COMBAR SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Fernandez Fernando
- Hernando Dueñas Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963, L 2963, F 53, S 8, H PO 35035, I/A 4 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-36
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ FERNANDEZ FERNANDO
Mostramos los datos de DIAZ FERNANDEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ FERNANDEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos