MENDOZA JURADO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MENDOZA JURADO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDOZA JURADO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERTIFORUM SLP | Administrador Unico | 08/09/2017 | |
GINECOLOGIA FORUM SLP | Soc.Prof. | 30/06/2017 | |
GINECOLOGIA FORUM SLP | Administrador Unico | 30/06/2017 | |
FERTIFORUM SLP | Soc.Prof. | 10/02/2016 |
VINCULACIONES DE MENDOZA JURADO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDOZA JURADO JOSE LUIS
Empresa: FERTIFORUM SLP
Administrador Unico
- Mendoza Jurado Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 37, S 8, H GR 47853, I/A 2 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-18
Empresa: FERTIFORUM SLP
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Segura Amparo
- Magan Palomares Rosa Maria
- Mendoza Jurado Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 37, S 8, H GR 47853, I/A 2 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-18
Empresa: GINECOLOGIA FORUM SLP
Administrador Unico
- Mendoza Jurado Jose Luis
Soc.Prof.
- Mendoza Jurado Jose Luis
- Perez Herrezuelo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 147, S 8, H GR 50215, I/A 1 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-18
Empresa: FERTIFORUM SLP
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Segura Amparo
- Magan Palomares Rosa Maria
- Mendoza Jurado Jose Luis
Soc.Prof.
- Magan Palomares Rosa Maria
- Mendoza Jurado Jose Luis
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 36, S 8, H GR 47853, I/A 1 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-18
Empresa: ULTRAFIV BAHIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Herreros Lopez Jose Antonio
- Mendoza Jurado Jose Luis
- Romero Meynet Ignacio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590 , F 102, S 8, H CA 24513, I/A 7 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-11
Empresa: ULTRAFIV BAHIA SL
Apoderado
- Mendoza Jurado Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590 , F 102, S 8, H CA 24513, I/A 6 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-11
Información de MENDOZA JURADO JOSE LUIS
Mostramos los datos de MENDOZA JURADO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDOZA JURADO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos