HERREROS LOPEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de HERREROS LOPEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERREROS LOPEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ULTRAFIV BAHIA SL | Liquidador | 27/06/2019 | 27/06/2019 |
ULTRAFIV BAHIA SL | Administrador Solidario | 16/09/2014 | 27/06/2019 |
ULTRAFIV 12 SL | Administrador Unico | 23/02/2012 | 08/11/2017 |
ULTRAFIV 12 SL | Liquidador | 08/11/2017 | 08/11/2017 |
ULTRAFIV BAHIA SL | Presidente | 16/09/2014 | |
ULTRAFIV BAHIA SL | Consejero | 16/09/2014 |
VINCULACIONES DE HERREROS LOPEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERREROS LOPEZ JOSE ANTONIO
Empresa: ULTRAFIV BAHIA SL
Liquidador
- Herreros Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590 , F 103, S 8, H CA 24513, I/A 8 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-11
Empresa: ULTRAFIV BAHIA SL
Administrador Solidario
- Herreros Lopez Jose Antonio
- Romero Meynet Ignacio Manuel
Liquidador
- Herreros Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590 , F 103, S 8, H CA 24513, I/A 8 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-11
Empresa: ULTRAFIV 12 SL
Liquidador
- Herreros Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 106, S 8, H CA 43008, I/A 2 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-11
Empresa: ULTRAFIV 12 SL
Administrador Unico
- Herreros Lopez Jose Antonio
Liquidador
- Herreros Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 106, S 8, H CA 43008, I/A 2 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-11
Empresa: ULTRAFIV BAHIA SL
Administrador Solidario
- Herreros Lopez Jose Antonio
- Romero Meynet Ignacio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590 , F 102, S 8, H CA 24513, I/A 7 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-11
Empresa: ULTRAFIV BAHIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Herreros Lopez Jose Antonio
- Mendoza Jurado Jose Luis
- Romero Meynet Ignacio Manuel
Presidente
- Herreros Lopez Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590 , F 102, S 8, H CA 24513, I/A 7 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-11
Empresa: ULTRAFIV 12 SL
Administrador Unico
- Herreros Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 105, S 8, H CA 43008, I/A 1 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-11
Información de HERREROS LOPEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de HERREROS LOPEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERREROS LOPEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos