MENDIZABAL GARCIA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de MENDIZABAL GARCIA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MENDIZABAL GARCIA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUXILIAR DE TRANSPORTE MARITIMO DE ROYAN SL | Apoderado | 15/06/2020 | |
BIDEPORT SL | Apoderado | 02/03/2018 | |
BIDEPORT SL | Socio Unico | 17/11/2015 |
VINCULACIONES DE MENDIZABAL GARCIA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDIZABAL GARCIA JUAN ANTONIO
Apoderado
- Mendizabal Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4693 , F 118, S 8, H BI 46213, I/A 12 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-48
Empresa: BIDEPORT SL
Apoderado
- Mendizabal Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4328 , F 217, S 8, H BI 37654, I/A 9 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-48
Empresa: BALJUAN 1952 SL
Socio Único
- Mendizabal Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4145 , F 221, S 8, H BI 33537, I/A 8 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-48
Empresa: BIDEPORT SL
Nuevo Socio Único
- Mendizabal Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4328 , F 215, S 8, H BI 37654, I/A 5 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-48
Empresa: SERVICIOS SIDERURGICOS INTEGRALES SL
Apoderado
- Auxiliar De Transporte Maritimo De Royan Sociedad
- Mendizabal Garcia Juan Antonio
- Ranero Ortiz Irache
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4324 , F 45, S 8, H BI 27966, I/A 27 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-48
Administrador Unico
- Mendizabal Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 21, S 8, H BI 28600, I/A 6 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-48
Empresa: OPERADOR SIDERURGICO EUROPEO SL
Administrador Unico
- Mendizabal Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4863 , F 187, S 8, H BI 50322, I/A 3 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-48
Empresa: MOVIMIENTOS SIDERURGICOS NERVION SL
Administrador Unico
- Mendizabal Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 29, S 8, H BI 28601, I/A 4 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-48
Consejero
- Aguirre Arrarte Miguel
- Bueno Miguel Jose Manuel
- Garcia Seco Angel
- La Autoridad Portuaria De Bilbao
- Mendizabal Garcia Juan Antonio
- Sanchez Amores Pedro
- Seco Sacristan Esteban
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 122, S 8, H VI 9449, I/A 11 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-01
Empresa: SERVICIOS SIDERURGICOS INTEGRALES SL
Consejero Delegado Solidario
- Mendizabal Garcia Juan Antonio
Consejero
- Mendizabal Garcia Juan Antonio
Vicepresidente
- Mendizabal Garcia Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3928 , F 35, S 8, H BI 27966, I/A 17 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-48
Información de MENDIZABAL GARCIA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de MENDIZABAL GARCIA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDIZABAL GARCIA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos