GARMA OBREGON DANIEL
Informe ejecutivo de GARMA OBREGON DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARMA OBREGON DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELFIE IN MARBELLA SL | Apoderado | 05/12/2023 | |
TRANSPORTES DEL PUERTO DE SANTURTZI SL | Apoderado | 08/03/2022 |
VINCULACIONES DE GARMA OBREGON DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARMA OBREGON DANIEL
Empresa: SELFIE IN MARBELLA SL
Apoderado
- Garma Obregon Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511, L 4418, F 134, S 8, H MA133860, I/A 3 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-29
Empresa: ROAD & RAIL LOGISTIC SOLUTIONS SL
Apoderado
- Garma Obregon Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 121, S 8, H BI 77035, I/A 5 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-48
Empresa: MOICO SIGLO XXI SL
Apoderado
- Garma Obregon Daniel
- Garma Obregon Daniel
- Perez Lopez Marta
- Perez Lopez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 21, S 8, H BI 60208, I/A 14 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-48
Empresa: MOICO SIGLO XXI SL
Apoderado
- Garma Obregon Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 17, S 8, H BI 60208, I/A 13 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-48
Empresa: HIRIPORT SL
Apoderado
- Garma Obregon Daniel
- Perez Lopez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 179, S 8, H BI 67364, I/A 11 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-48
Empresa: HIRIPORT SL
Apoderado
- Garma Obregon Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 147, S 8, H BI 67364, I/A 10 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-48
Administrador Solidario
- Garma Obregon Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5582 , F 99, S 8, H BI 67089, I/A 5 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-48
Apoderado
- Garma Obregon Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5975 , F 109, S 8, H BI 76157, I/A 7 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-48
Apoderado
- Garma Obregon Daniel
- Garma Obregon Daniel
- Perez Lopez Marta
- Perez Lopez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5975 , F 107, S 8, H BI 76157, I/A 5 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-48
Apoderado
- Garma Obregon Daniel
- Perez Lopez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5975 , F 107, S 8, H BI 76157, I/A 3 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-48
VER MAS ACTOS
Información de GARMA OBREGON DANIEL
Mostramos los datos de GARMA OBREGON DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARMA OBREGON DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos