MENDIGUREN QUEVEDO HURKO
Informe ejecutivo de MENDIGUREN QUEVEDO HURKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDIGUREN QUEVEDO HURKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OREKA INTERACTIVE SL | Apoderado Solidario | 10/11/2017 | |
RED COW GAMES SL | Administrador Solidario | 01/07/2016 |
VINCULACIONES DE MENDIGUREN QUEVEDO HURKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDIGUREN QUEVEDO HURKO
Empresa: OREKA INTERACTIVE SL
Apoderado Solidario
- Cuadrado Uruñuela Gaspar
- Mendiguren Quevedo Hurko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2635 , F 210, S 8, H SS 36083, I/A 5 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-20
Empresa: OREKA INTERACTIVE SL
Administrador Solidario
- Cuadrado Uruñuela David
- Cuadrado Uruñuela Gaspar
- Erauskin Olanga Imanol
- Mendiguren Quevedo Hurko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2635 , F 209, S 8, H SS 36083, I/A 4 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-20
Empresa: RED COW GAMES SL
Administrador Solidario
- Cuadrado Uruñuela David
- Cuadrado Uruñuela Gaspar
- Erauskin Olanga Imanol
- Mendiguren Quevedo Hurko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 184, S 8, H SS 38720, I/A 1 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-20
Empresa: OREKA INTERACTIVE SL
Administrador Solidario
- Cuadrado Uruñuela David
- Cuadrado Uruñuela Gaspar
- Mendiguren Quevedo Hurko
- Renedo Ramos Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2635 , F 209, S 8, H SS 36083, I/A 2 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-20
Empresa: OREKA INTERACTIVE SL
Administrador Mancomunado
- Mendiguren Quevedo Hurko
- Renedo Ramos Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2635 , F 209, S 8, H SS 36083, I/A 2 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-20
Empresa: OREKA INTERACTIVE SL
Administrador Mancomunado
- Mendiguren Quevedo Hurko
- Renedo Ramos Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2635 , F 208, S 8, H SS 36083, I/A 1 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-20
Empresa: ZENTZU INFORMATIKA SL
Administrador Mancomunado
- Casado Barreros David
- Mendiguren Quevedo Hurko
- Rodriguez Ceberio Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 56, S 8, H SS 30086, I/A 2 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-20
Información de MENDIGUREN QUEVEDO HURKO
Mostramos los datos de MENDIGUREN QUEVEDO HURKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDIGUREN QUEVEDO HURKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos