CUADRADO URUÑUELA GASPAR
Informe ejecutivo de CUADRADO URUÑUELA GASPAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUADRADO URUÑUELA GASPAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED COW GAMES SL | Administrador Solidario | 01/07/2016 |
VINCULACIONES DE CUADRADO URUÑUELA GASPAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUADRADO URUÑUELA GASPAR
Empresa: OREKA INTERACTIVE SL
Apoderado Solidario
- Cuadrado Uruñuela Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2635 , F 210, S 8, H SS 36083, I/A 8 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-20
Empresa: OREKA INTERACTIVE SL
Apoderado Solidario
- Cuadrado Uruñuela Gaspar
- Mendiguren Quevedo Hurko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2635 , F 210, S 8, H SS 36083, I/A 5 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-20
Empresa: OREKA INTERACTIVE SL
Administrador Solidario
- Cuadrado Uruñuela David
- Cuadrado Uruñuela Gaspar
- Erauskin Olanga Imanol
- Mendiguren Quevedo Hurko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2635 , F 209, S 8, H SS 36083, I/A 4 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-20
Empresa: RED COW GAMES SL
Administrador Solidario
- Cuadrado Uruñuela David
- Cuadrado Uruñuela Gaspar
- Erauskin Olanga Imanol
- Mendiguren Quevedo Hurko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 184, S 8, H SS 38720, I/A 1 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-20
Empresa: OREKA INTERACTIVE SL
Administrador Solidario
- Cuadrado Uruñuela David
- Cuadrado Uruñuela Gaspar
- Mendiguren Quevedo Hurko
- Renedo Ramos Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2635 , F 209, S 8, H SS 36083, I/A 2 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-20
Información de CUADRADO URUÑUELA GASPAR
Mostramos los datos de CUADRADO URUÑUELA GASPAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUADRADO URUÑUELA GASPAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos