MENDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MENDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MENDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPENZIP SL | Administrador Solidario | 07/05/2010 | 29/04/2015 |
ASIA INTERNACIONAL COMERCIO SL | Apoderado | 03/07/2014 | |
ASIA INTERNACIONAL COMERCIO SL | Administrador Unico | 31/10/2012 | |
DRN LINE SL | Administrador Solidario | 24/11/2010 | 10/10/2012 |
ENE BIANCA SL | Apoderado | 27/08/2012 | 09/10/2012 |
REDBEARD SL | Apoderado | 27/08/2012 | |
FASHION SHOW SL | Apoderado | 27/08/2012 | |
ENE BIANCA SL | Apoderado | 23/12/2008 | 27/08/2012 |
VINCULACIONES DE MENDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: TOY WATCH SL
Administrador Solidario
- Mendez Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3627, L 3627, F 102, S 8, H PO 49546, I/A 2 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-36
Empresa: ASIA INTERNACIONAL COMERCIO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Mendez Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660, L 2660, F 73, S 8, H PO 29109, I/A 15 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-36
Empresa: ASIA INTERNACIONAL COMERCIO SL
Administrador Unico
- Mendez Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660, L 2660, F 72, S 8, H PO 29109, I/A 13 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-36
Empresa: DRN LINE SL
Administrador Solidario
- Do Rego Fernandez Roberto
- Mendez Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670, L 3670, F 52, S 8, H PO 50426, I/A 2 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-36
Empresa: ENE BIANCA SL
Apoderado
- Mendez Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519, L 3519, F 75, S 8, H PO 47230, I/A 9 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-36
Empresa: ENE BIANCA SL
Apoderado
- Mendez Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519, L 3519, F 75, S 8, H PO 47230, I/A 8 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-36
Empresa: ENE BIANCA SL
Apoderado
- Mendez Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519, L 3519, F 75, S 8, H PO 47230, I/A 8 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-36
Empresa: FASHION SHOW SL
Apoderado
- Mendez Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981, L 2981, F 154, S 8, H PO 35356, I/A 7 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-36
Empresa: REDBEARD SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Mendez Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2829, L 2829, F 105, S 8, H PO 32417, I/A 7 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-36
Empresa: DRN LINE SL
Administrador Solidario
- Do Rego Fernandez Roberto
- Mendez Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670, L 3670, F 50, S 8, H PO 50426, I/A 1 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-36
VER MAS ACTOS
Información de MENDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MENDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos