GONZALEZ BARREIRA MANUEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ BARREIRA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GONZALEZ BARREIRA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEDFREEMAN SYSTEM SL | Apoderado | 20/06/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ BARREIRA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ BARREIRA MANUEL
Empresa: MANJARES DEL NOROESTE SL
Liquidador
- Calvo Buxo Juan Carlos
- Gonzalez Barreira Manuel
- Osende Rivas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3938, L 3938, F 32, S 8, H PO 56243, I/A 2 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-36
Empresa: MANJARES DEL NOROESTE SL
Administrador Unico
Liquidador
- Calvo Buxo Juan Carlos
- Gonzalez Barreira Manuel
- Osende Rivas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3938, L 3938, F 32, S 8, H PO 56243, I/A 2 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-36
Empresa: FASHION SHOW SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Barreira Manuel
- Perez Figueroa Beatriz
- Perez Figueroa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981, L 2981, F 155, S 8, H PO 35356, I/A 10 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-36
Empresa: REDBEARD SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Barreira Manuel
- Perez Figueroa Beatriz
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2829, L 2829, F 105, S 8, H PO 32417, I/A 7 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-36
Empresa: SEDFREEMAN SYSTEM SL
Apoderado
- Gonzalez Barreira Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717, L 3717, F 101, S 8, H PO 51463, I/A 2 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-36
Empresa: ASIA INTERNACIONAL COMERCIO SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Barreira Manuel
- Perez Figueroa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660, L 2660, F 72, S 8, H PO 29109, I/A 12 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-36
Empresa: ENE BIANCA SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Barreira Manuel
- Perez Figueroa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519, L 3519, F 74, S 8, H PO 47230, I/A 6 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-36
Empresa: ASIA INTERNACIONAL COMERCIO SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Barreira Manuel
- Perez Figueroa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660, L 2660, F 71, S 8, H PO 29109, I/A 11 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-36
Empresa: ENE BIANCA SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Barreira Manuel
- Perez Figueroa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519, L 3519, F 75, S 8, H PO 47230, I/A 5 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-36
Empresa: REDBEARD SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Barreira Manuel
- Perez Figueroa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2829, L 2829, F 104, S 8, H PO 32417, I/A 6 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-36
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ BARREIRA MANUEL
Mostramos los datos de GONZALEZ BARREIRA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ BARREIRA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos