MENA ALVAREZ VIRGINIA AHINOA
Informe ejecutivo de MENA ALVAREZ VIRGINIA AHINOA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENA ALVAREZ VIRGINIA AHINOA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUALIDAD COMPLEMENTARIA DE PREVISION SOCIAL RENAULT ESPAÑA | Miem.J.Rec | 29/09/2009 |
VINCULACIONES DE MENA ALVAREZ VIRGINIA AHINOA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENA ALVAREZ VIRGINIA AHINOA
Miem.J.Rec
Pres.J.Rec
Sec.J.Rec
Tesorero
Vicepresidente Junta Rectora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37759 , F 212, S 8, H M 122866, I/A 87 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Auditor
Miem.J.Rec
Pres.J.Rec
Sec.J.Rec
Tesorero
Vicepresidente Junta Rectora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32204 , F 211, S 8, H M 122866, I/A 76 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27770 , F 107, S 8, H M 122866, I/A 56 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-28
Miem.J.Rec
- Mena Alvarez Virginia Ahinoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19981 , F 220, S 8, H M 122866, I/A 51 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-28
Información de MENA ALVAREZ VIRGINIA AHINOA
Mostramos los datos de MENA ALVAREZ VIRGINIA AHINOA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENA ALVAREZ VIRGINIA AHINOA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos