MATEOS URRACA VICENTE
Informe ejecutivo de MATEOS URRACA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATEOS URRACA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUALIDAD COMPLEMENTARIA DE PREVISION SOCIAL RENAULT ESPAÑA | Miem.J.Rec | 02/08/2021 | |
MUTUALIDAD COMPLEMENTARIA DE PREVISION SOCIAL RENAULT ESPAÑA | Apoderado Mancomunado | 31/03/2015 |
VINCULACIONES DE MATEOS URRACA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEOS URRACA VICENTE
Contador
Miem.J.Rec
- Carlos Gabriel Fraile Martinez
- Magide Garcia Luengos Gerardo
- Mateos Urraca Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37759 , F 212, S 8, H M 122866, I/A 87 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Miem.J.Rec
- Mateos Urraca Vicente
- Rodriguez Martin Florisela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32204 , F 216, S 8, H M 122866, I/A 82 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Apoderado
- Mateos Urraca Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32204 , F 213, S 8, H M 122866, I/A 77 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Sec.J.Rec
- Mateos Urraca Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32204 , F 213, S 8, H M 122866, I/A 77 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Auditor
Miem.J.Rec
Pres.J.Rec
Sec.J.Rec
- Mateos Urraca Vicente
Tesorero
Vicepresidente Junta Rectora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32204 , F 211, S 8, H M 122866, I/A 76 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Apoderado Mancomunado
- Anton Garcia Luis
- Fernandez Perez Javier
- Mateos Urraca Vicente
- Segura Sanchez David
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32204 , F 84, S 8, H M 122866, I/A 73 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27770 , F 112, S 8, H M 122866, I/A 65 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
Miem.J.Rec
- Garcia Cerrato Luis Felix
- Mateos Urraca Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27770 , F 107, S 8, H M 122866, I/A 56 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-28
Información de MATEOS URRACA VICENTE
Mostramos los datos de MATEOS URRACA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEOS URRACA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos