MELIA SUAREZ MARIA ELENA
Informe ejecutivo de MELIA SUAREZ MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MELIA SUAREZ MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHARGING TOGETHER SL | Apoderado | 08/03/2024 | |
CHARGING TOGETHER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2024 | |
CHARGING TOGETHER SL | Apoderado Mancomunado | 09/01/2024 | |
CHARGING TOGETHER SL | Apoderado Mancomunado | 05/01/2024 |
VINCULACIONES DE MELIA SUAREZ MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELIA SUAREZ MARIA ELENA
Empresa: CHARGING TOGETHER SL
Apoderado
- Goenaga Andonegui Iker
- Martin Vargas Julio Diomedes
- Melia Suarez Maria Elena
- Roman Mancisidor Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46073 , F 83, S 8, H M 798024, I/A 18 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: CHARGING TOGETHER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Melia Suarez Maria Elena
- Pirles Milia Pablo Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46073 , F 77, S 8, H M 798024, I/A 17 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Empresa: CHARGING TOGETHER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Melia Suarez Maria Elena
- Pirles Milia Pablo Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46073 , F 75, S 8, H M 798024, I/A 16 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: CHARGING TOGETHER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bono Rodriguez Ana
- Goenaga Andonegui Iker
- Melia Suarez Maria Elena
- Pirles Milia Pablo Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46073 , F 67, S 8, H M 798024, I/A 11 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-28
Información de MELIA SUAREZ MARIA ELENA
Mostramos los datos de MELIA SUAREZ MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELIA SUAREZ MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos