BONO RODRIGUEZ ANA
Informe ejecutivo de BONO RODRIGUEZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BONO RODRIGUEZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHARGING TOGETHER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2024 | |
CHARGING TOGETHER SL | Apoderado Mancomunado | 05/01/2024 | |
CHARGING TOGETHER SL | Secretario No Consejero | 24/11/2023 | |
AHORROS FAMILIARES SAJA SL | Administrador Mancomunado | 06/09/2017 | |
VUVONIX99 SL | Administrador Unico | 19/11/2013 |
VINCULACIONES DE BONO RODRIGUEZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONO RODRIGUEZ ANA
Empresa: CHARGING TOGETHER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bono Rodriguez Ana
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46073 , F 75, S 8, H M 798024, I/A 16 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: CHARGING TOGETHER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bono Rodriguez Ana
- Goenaga Andonegui Iker
- Melia Suarez Maria Elena
- Pirles Milia Pablo Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46073 , F 67, S 8, H M 798024, I/A 11 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-28
Empresa: CHARGING TOGETHER SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Bono Rodriguez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45364 , F 127, S 8, H M 798024, I/A 4 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: AHORROS FAMILIARES SAJA SL
Administrador Mancomunado
- Bono Martinez Jose
- Bono Rodriguez Ana
- Rodriguez Mosquera Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28990 , F 3, S 8, H M 407285, I/A 14 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-28
Empresa: MOMMOY SLP
Liquidador
- Bono Rodriguez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32696 , F 110, S 8, H M 588585, I/A 2 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
Empresa: MOMMOY SLP
Administrador Unico
- Bono Rodriguez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32696 , F 110, S 8, H M 588585, I/A 2 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
Apoderado Solidario
- Bono Rodriguez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32880 , F 26, S 8, H M 591946, I/A 5 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32880 , F 26, S 8, H M 591946, I/A 4 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-28
Apoderado Solidario
- Bono Rodriguez Ana
- Caro Martin Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32880 , F 24, S 8, H M 591946, I/A 2 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Consejero
Presidente
Representante
- Bono Rodriguez Ana
- Carbonero Sanchez Patricia
- Caro Martin Maria Belen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32880 , F 21, S 8, H M 591946, I/A 1 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
VER MAS ACTOS
Información de BONO RODRIGUEZ ANA
Mostramos los datos de BONO RODRIGUEZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONO RODRIGUEZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos