MEISSNER HANS
Informe ejecutivo de MEISSNER HANS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEISSNER HANS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2018 | 12/09/2019 |
ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2015 | 15/02/2018 |
DIOXIPE SOLAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/03/2015 | 09/01/2018 |
DIOXIPE SOLAR SL | Apoderado Solidario | 23/09/2011 | 17/03/2015 |
DIOXIPE SOLAR SL | Apoderado Mancomunado | 23/09/2011 | 17/03/2015 |
ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL | Apoderado | 12/04/2011 | 16/03/2015 |
ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL | Consejero | 16/09/2011 | |
ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL | Presidente | 12/04/2011 |
VINCULACIONES DE MEISSNER HANS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEISSNER HANS
Empresa: ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28388 , F 217, S 8, H M 427038, I/A 25 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-28
Empresa: ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28388 , F 213, S 8, H M 427038, I/A 19 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-28
Empresa: ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28388 , F 213, S 8, H M 427038, I/A 19 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-28
Empresa: DIOXIPE SOLAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33035 , F 45, S 8, H M 428515, I/A 16 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Empresa: DIOXIPE SOLAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23867 , F 225, S 8, H M 428515, I/A 13 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Empresa: DIOXIPE SOLAR SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23867 , F 225, S 8, H M 428515, I/A 13 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Empresa: ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28388 , F 208, S 8, H M 427038, I/A 15 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Empresa: ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28388 , F 208, S 8, H M 427038, I/A 15 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Empresa: DIOXIPE SOLAR SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23867 , F 221, S 8, H M 428515, I/A 11 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-28
Empresa: ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL
Consejero
- Meissner Hans
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28388 , F 206, S 8, H M 427038, I/A 11 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
VER MAS ACTOS
Información de MEISSNER HANS
Mostramos los datos de MEISSNER HANS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEISSNER HANS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos