MEDINA RUIZ JAIME
Informe ejecutivo de MEDINA RUIZ JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEDINA RUIZ JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MED-PIN SERVEIS I MANTENIMENTS SL | Administrador Mancomunado | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE MEDINA RUIZ JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA RUIZ JAIME
Empresa: CVSTODIS-INTEL SL
Liquidador
- Medina Ruiz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 14, S 8, H L 26105, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-25
Empresa: CVSTODIS-INTEL SL
Administrador Solidario
- Maurici Llobet Monica
- Maurici Llobet Patricia
- Medina Ruiz Jaime
Liquidador
- Medina Ruiz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 14, S 8, H L 26105, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-25
Empresa: CVSTODIS-INTEL SL
Administrador Solidario
- Maurici Llobet Monica
- Maurici Llobet Patricia
- Medina Ruiz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 13, S 8, H L 26105, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-25
Empresa: CVSTODIS-INTEL SL
Administrador Unico
- Medina Ruiz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 13, S 8, H L 26105, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-25
Empresa: IBERLLEIDA-INTERCOM SL
Administrador Unico
- Medina Ruiz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 199, S 8, H L 25629, I/A 2 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-25
Empresa: CVSTODIS-INTEL SL
Administrador Unico
- Medina Ruiz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 10, S 8, H L 26105, I/A 1 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-25
Empresa: IBERLLEIDA-INTERCOM SL
Administrador Unico
- Medina Ruiz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 199, S 8, H L 25629, I/A 1 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-25
Empresa: MED-PIN SERVEIS I MANTENIMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Medina Ruiz Jaime
- Pinedo Ortiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1173 , F 145, S 8, H L 23307, I/A 1 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-25
Información de MEDINA RUIZ JAIME
Mostramos los datos de MEDINA RUIZ JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA RUIZ JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos