MAURICI LLOBET PATRICIA
Informe ejecutivo de MAURICI LLOBET PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MAURICI LLOBET PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAURICI LLOBET PATRICIA
Empresa: TERFID SERVEIS SL
Apoderado
- Maurici Llobet Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 222, S 8, H L 1919, I/A 10 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-25
Empresa: CVSTODIS-INTEL SL
Administrador Solidario
- Maurici Llobet Monica
- Maurici Llobet Patricia
- Medina Ruiz Jaime
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 14, S 8, H L 26105, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-25
Empresa: CVSTODIS-INTEL SL
Administrador Solidario
- Maurici Llobet Monica
- Maurici Llobet Patricia
- Medina Ruiz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 13, S 8, H L 26105, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-25
Empresa: TERFID SERVEIS SL
Administrador Unico
- Maurici Llobet Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 221, S 8, H L 1919, I/A 9 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-25
Información de MAURICI LLOBET PATRICIA
Mostramos los datos de MAURICI LLOBET PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAURICI LLOBET PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos