MEDINA PEREGRINA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de MEDINA PEREGRINA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MEDINA PEREGRINA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMAGLOBAL SL | Apoderado Mancomunado | 13/08/2024 | |
SNOWAPP SL | Administrador Unico | 20/12/2023 | |
ALMAGLOBAL SL | Apoderado Solidario | 29/05/2023 | |
SOULMARKET SL | Administrador Unico | 08/06/2022 | |
KONVERGIA PLATAFORMAS AGRUPADAS AIE | Representante | 16/09/2019 | |
KONVERGIA PLATAFORMAS AGRUPADAS AIE | Apoderado | 16/09/2019 | |
SOULMARKET SL | Apoderado | 13/06/2018 |
VINCULACIONES DE MEDINA PEREGRINA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA PEREGRINA JUAN ANTONIO
Empresa: ALMAGLOBAL SL
Apoderado Mancomunado
- Medina Peregrina Juan Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 528963, I/A 9 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: SNOWAPP SL
Administrador Unico
- Medina Peregrina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45995 , F 180, S 8, H M 808200, I/A 1 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: ALMAGLOBAL SL
Apoderado Solidario
- Medina Peregrina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29387 , F 104, S 8, H M 528963, I/A 7 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: ALMAGLOBAL SL
Administrador Unico
- Medina Peregrina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29387 , F 104, S 8, H M 528963, I/A 6 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: SOULMARKET SL
Administrador Unico
- Medina Peregrina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37115 , F 115, S 8, H M 662472, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: AFIANZA TELECOMUNICACIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
- Medina Peregrina Juan Antonio
Consejero
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
- Medina Peregrina Juan Antonio
- Pablo Varas Enrique
Presidente
- Medina Peregrina Juan Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29558 , F 194, S 8, H M 81505, I/A 28 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: KONVERGIA PLATAFORMAS AGRUPADAS AIE
Apoderado
- Medina Peregrina Juan Antonio
Consejero
Presidente
Representante
- Garcia Carreras Carlos
- Martin Sevillano Manuel
- Martinez Sola Iñigo-patricio
- Medina Peregrina Juan Antonio
- Ortega Arenas Manuel Jesus
- Picon Dominguez Francisco
Secretario
Socio Miembr
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39584 , F 70, S 8, H M 702621, I/A 1 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-28
Empresa: SOULMARKET SL
Apoderado
- Medina Peregrina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37115 , F 115, S 8, H M 662472, I/A 2 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Empresa: AFIANZA TELECOM 2 SL
Administrador Solidario
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
- Medina Peregrina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22257 , F 71, S 8, H M 397305, I/A B (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Empresa: AFIANZA SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
- Medina Peregrina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22257 , F 82, S 8, H M 397306, I/A B (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-28
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA PEREGRINA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de MEDINA PEREGRINA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA PEREGRINA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos