ARRIETA CABELLO DE ALBA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de ARRIETA CABELLO DE ALBA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARRIETA CABELLO DE ALBA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFIANZA TELECOMUNICACIONES SL | Consejero Delegado Solidario | 28/02/2012 | 07/01/2021 |
AFIANZA TELECOMUNICACIONES SL | Vicepresidente | 28/02/2012 | 07/01/2021 |
AFIANZA TELECOMUNICACIONES SL | Consejero | 28/02/2012 | 07/01/2021 |
AFIANZA TELECOM 2 SL | Administrador Solidario | 22/05/2014 | |
AFIANZA SISTEMAS SL | Administrador Solidario | 20/03/2014 |
VINCULACIONES DE ARRIETA CABELLO DE ALBA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIETA CABELLO DE ALBA JOSE ANTONIO
Empresa: AFIANZA TELECOMUNICACIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
- Medina Peregrina Juan Antonio
Consejero
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
- Medina Peregrina Juan Antonio
- Pablo Varas Enrique
Presidente
Vicepresidente
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29558 , F 194, S 8, H M 81505, I/A 28 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: AFIANZA TELECOM 2 SL
Administrador Solidario
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
- Medina Peregrina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22257 , F 71, S 8, H M 397305, I/A B (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Empresa: AFIANZA SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
- Medina Peregrina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22257 , F 82, S 8, H M 397306, I/A B (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-28
Empresa: AFIANZA TELECOMUNICACIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
- Medina Peregrina Juan Antonio
Consejero
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
- Medina Peregrina Juan Antonio
- Pablo Varas Enrique
Presidente
Vicepresidente
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19232 , F 218, S 8, H M 81505, I/A 23 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
Empresa: AFIANZA TELECOMUNICACIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
- Medina Peregrina Juan Antonio
Consejero
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
- Medina Peregrina Juan Antonio
- Paredes Aguilar Javier
Presidente
Vicepresidente
- Arrieta Cabello De Alba Jose Antonio
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19232 , F 218, S 8, H M 81505, I/A 23 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
Información de ARRIETA CABELLO DE ALBA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de ARRIETA CABELLO DE ALBA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIETA CABELLO DE ALBA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos