MEDINA OLIVARES SUSANA
Informe ejecutivo de MEDINA OLIVARES SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA OLIVARES SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIOS LENCO SA | Apoderado | 02/12/2020 | |
AN VIÑEDOS DEL BAINA CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 16/12/2014 | |
MEDINA 3 SA | Administrador Solidario | 16/12/2014 | |
SERPROMED INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 03/12/2014 | |
ERAS ALTAS SL | Administrador Solidario | 03/12/2014 | |
CEREALES PIPAS ALMENDRAS SL | Administrador Solidario | 03/12/2014 |
VINCULACIONES DE MEDINA OLIVARES SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA OLIVARES SUSANA
Empresa: APERITIVOS MEDINA 3 SL
Administrador Solidario
- Medina Olivares Raquel
- Medina Olivares Susana
- Ramirez Medina Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35483 , F 42, S 8, H M 152239, I/A 26 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Empresa: PATRIMONIOS LENCO SA
Apoderado
- Medina Olivares Susana
- Rodriguez Garcia Ignacio
- Soto Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8151 , F 211, S 8, H M 131546, I/A 9 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Empresa: MEDINA 3 SA
Administrador Solidario
- Medina Olivares Jose Luis
- Medina Olivares Maria Del Carmen
- Medina Olivares Raquel
- Medina Olivares Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19816 , F 201, S 8, H M 90504, I/A 36 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: APERITIVOS MEDINA 3 SL
Administrador Solidario
- Medina Olivares Raquel
- Medina Olivares Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35483 , F 41, S 8, H M 152239, I/A 24 (09/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Empresa: MEDINA 3 SA
Administrador Solidario
- Medina Olivares Jose Luis
- Medina Olivares Maria Del Carmen
- Medina Olivares Raquel
- Medina Olivares Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19816 , F 199, S 8, H M 90504, I/A 30 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: AN VIÑEDOS DEL BAINA CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Medina Olivares Maria Del Carmen
- Medina Olivares Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23766 , F 34, S 8, H M 426503, I/A 5 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: CEREALES PIPAS ALMENDRAS SL
Administrador Solidario
- Medina Olivares Jose Luis
- Medina Olivares Maria Del Carmen
- Medina Olivares Raquel
- Medina Olivares Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22079 , F 145, S 8, H M 86523, I/A 17 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-28
Empresa: ERAS ALTAS SL
Administrador Solidario
- Medina Olivares Jose Luis
- Medina Olivares Maria Del Carmen
- Medina Olivares Raquel
- Medina Olivares Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22251 , F 136, S 8, H M 82193, I/A 16 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
Empresa: SERPROMED INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Medina Olivares Jose Luis
- Medina Olivares Maria Del Carmen
- Medina Olivares Raquel
- Medina Olivares Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22201 , F 71, S 8, H M 396229, I/A 8 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
Empresa: CEREALES PIPAS ALMENDRAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Medina Olivares Susana
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22079 , F 143, S 8, H M 86523, I/A 15 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA OLIVARES SUSANA
Mostramos los datos de MEDINA OLIVARES SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA OLIVARES SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos