MEDINA DE LA FUENTE JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MEDINA DE LA FUENTE JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA DE LA FUENTE JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J.L. EL CERNOSO CONSULTORES SL | Apoderado | 13/10/2017 | |
CEREALES PIPAS ALMENDRAS SL | Apoderado | 11/09/2009 | |
MEDINA 3 SA | Apoderado | 11/09/2009 | |
ERAS ALTAS SL | Apoderado | 09/09/2009 | |
SERPROMED INVERSIONES SL | Apoderado | 02/09/2009 |
VINCULACIONES DE MEDINA DE LA FUENTE JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA DE LA FUENTE JOSE LUIS
Empresa: FRUTOS SECOS MEDINA SL
Apoderado
- Granjo Garcia Arantzazu
- Granjo Garcia Aranzazu
- Medina De La Fuente Antonio
- Medina De La Fuente Jose Luis
- Medina Olivares Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35483 , F 42, S 8, H M 152239, I/A 27 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Empresa: J.L. EL CERNOSO CONSULTORES SL
Apoderado
- Medina De La Fuente Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23766 , F 81, S 8, H M 426509, I/A 7 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: MEDINA 3 SA
Apoderado
- Medina De La Fuente Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19816 , F 198, S 8, H M 90504, I/A 26 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Empresa: CEREALES PIPAS ALMENDRAS SL
Apoderado
- Medina De La Fuente Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22079 , F 144, S 8, H M 86523, I/A 16 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Empresa: CEREALES PIPAS ALMENDRAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Medina De La Fuente Jose Luis
- Olivares Rodriguez Laura
- Olivares Rodriguez Maria Teresa
Consejero
- Medina De La Fuente Jose Luis
- Medina Olivares Maria Del Carmen
- Medina Olivares Raquel
- Medina Olivares Susana
- Olivares Rodriguez Laura
- Olivares Rodriguez Maria Teresa
Presidente
- Medina De La Fuente Jose Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22079 , F 143, S 8, H M 86523, I/A 15 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Empresa: ERAS ALTAS SL
Apoderado
- Medina De La Fuente Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22251 , F 135, S 8, H M 82193, I/A 15 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-28
Empresa: ERAS ALTAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Medina De La Fuente Jose Luis
- Olivares Rodriguez Laura
- Olivares Rodriguez Maria Teresa
Consejero
Presidente
- Medina De La Fuente Jose Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22251 , F 134, S 8, H M 82193, I/A 14 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-28
Empresa: APERITIVOS MEDINA 3 SL
Apoderado
- Medina De La Fuente Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13467 , F 221, S 8, H M 152239, I/A 14 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-28
Empresa: SERPROMED INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Medina De La Fuente Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22201 , F 70, S 8, H M 396229, I/A 5 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-28
Empresa: MEDINA 3 SA
Administrador Solidario
- Medina De La Fuente Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19816 , F 197, S 8, H M 90504, I/A 25 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-28
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA DE LA FUENTE JOSE LUIS
Mostramos los datos de MEDINA DE LA FUENTE JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA DE LA FUENTE JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos