MEDINA GONZALEZ OLGA CRISTINA
Informe ejecutivo de MEDINA GONZALEZ OLGA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEDINA GONZALEZ OLGA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANARIAS CENTRO MUNDIAL DE EXPORTACION SL | Vicepresidente | 12/07/2022 | |
CANARIAS CENTRO MUNDIAL DE EXPORTACION SL | Consejero | 17/11/2017 |
VINCULACIONES DE MEDINA GONZALEZ OLGA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA GONZALEZ OLGA CRISTINA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Medina Gonzalez Olga Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 40, S 8, H GC 2918, I/A 27 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-35
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Medina Gonzalez Olga Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 40, S 8, H GC 2918, I/A 27 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-35
Consejero Delegado
Consejero
- Medina Gonzalez Ana Maria
- Medina Gonzalez Carlos
- Medina Gonzalez Olga Cristina
- Medina Solis Carlos
- Redondo Guaras Ramon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Medina Gonzalez Olga Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 40, S 8, H GC 2918, I/A 26 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-35
Consejero Delegado
Consejero
- Medina Gonzalez Ana Maria
- Medina Gonzalez Carlos Jose
- Medina Gonzalez Olga Cristina
- Medina Solis Carlos
- Redondo Guaras Ramon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Medina Gonzalez Olga Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 40, S 8, H GC 2918, I/A 26 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-35
Consejero
- Medina Gonzalez Ana Maria
- Medina Gonzalez Carlos Jose
- Medina Gonzalez Olga Cristina
- Medina Solis Carlos
- Redondo Guaras Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 39, S 8, H GC 2918, I/A 23 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-35
Consejero Delegado
Vicepresidente
- Medina Gonzalez Olga Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 39, S 8, H GC 2918, I/A 23 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-35
Consejero Delegado
Consejero
- Afonso Santana Graciliano
- Medina Gonzalez Ana Maria
- Medina Gonzalez Carlos Jose
- Medina Gonzalez Olga Cristina
- Medina Solis Carlos
- Padron Padron Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 225, S 8, H GC 2918, I/A 17 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-35
Información de MEDINA GONZALEZ OLGA CRISTINA
Mostramos los datos de MEDINA GONZALEZ OLGA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA GONZALEZ OLGA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos