MEDINA GONZALEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de MEDINA GONZALEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEDINA GONZALEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANARIAS CENTRO MUNDIAL DE EXPORTACION SL | Secretario | 12/07/2022 | |
CANARIAS CENTRO MUNDIAL DE EXPORTACION SL | Consejero | 17/11/2017 |
VINCULACIONES DE MEDINA GONZALEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA GONZALEZ ANA MARIA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Medina Gonzalez Ana Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 40, S 8, H GC 2918, I/A 27 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-35
Consejero Delegado
Consejero
- Medina Gonzalez Ana Maria
- Medina Gonzalez Carlos
- Medina Gonzalez Olga Cristina
- Medina Solis Carlos
- Redondo Guaras Ramon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 40, S 8, H GC 2918, I/A 26 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-35
Consejero Delegado
Consejero
- Medina Gonzalez Ana Maria
- Medina Gonzalez Carlos Jose
- Medina Gonzalez Olga Cristina
- Medina Solis Carlos
- Redondo Guaras Ramon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 40, S 8, H GC 2918, I/A 26 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-35
Consejero
- Medina Gonzalez Ana Maria
- Medina Gonzalez Carlos Jose
- Medina Gonzalez Olga Cristina
- Medina Solis Carlos
- Redondo Guaras Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 39, S 8, H GC 2918, I/A 23 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-35
Consejero Delegado
Consejero
- Afonso Santana Graciliano
- Medina Gonzalez Ana Maria
- Medina Gonzalez Carlos Jose
- Medina Gonzalez Olga Cristina
- Medina Solis Carlos
- Padron Padron Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 225, S 8, H GC 2918, I/A 17 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-35
Información de MEDINA GONZALEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de MEDINA GONZALEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA GONZALEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos