MEDIAVILLA LUQUERO MANUEL
Informe ejecutivo de MEDIAVILLA LUQUERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDIAVILLA LUQUERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HICUSA 2.0 SL | Administrador Solidario | 12/01/2022 | |
NUEVA DIMENSION TEXTIL SL | Administrador Solidario | 31/12/2020 | |
NUEVA DIMENSION TEXTIL SL | Apoderado | 28/03/2011 |
VINCULACIONES DE MEDIAVILLA LUQUERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDIAVILLA LUQUERO MANUEL
Empresa: HICUSA 2.0 SL
Administrador Solidario
- Mediavilla Luquero Antonio
- Mediavilla Luquero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 54, S 8, H VA 32853, I/A 1 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-47
Empresa: NUEVA DIMENSION TEXTIL SL
Administrador Solidario
- Mediavilla Luquero Antonio
- Mediavilla Luquero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 205, S 8, H VA 4939, I/A 13 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-47
Empresa: NUEVA DIMENSION TEXTIL SL
Apoderado
- Mediavilla Luquero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 204, S 8, H VA 4939, I/A 10 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-47
Empresa: NUEVA DIMENSION TEXTIL SL
Administrador Unico
- Mediavilla Luquero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 204, S 8, H VA 4939, I/A 9 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-47
Empresa: HICUSA PACKAGING SA
Administrador Solidario
- Mediavilla Luquero Antonio
- Mediavilla Luquero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 937 , F 60, S 8, H VA 4385, I/A 20 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-47
Información de MEDIAVILLA LUQUERO MANUEL
Mostramos los datos de MEDIAVILLA LUQUERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDIAVILLA LUQUERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos