MEDIAVILLA LUQUERO ANTONIO
Informe ejecutivo de MEDIAVILLA LUQUERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MEDIAVILLA LUQUERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HICUSA 2.0 SL | Administrador Solidario | 12/01/2022 | |
NUEVA DIMENSION TEXTIL SL | Administrador Solidario | 31/12/2020 |
VINCULACIONES DE MEDIAVILLA LUQUERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDIAVILLA LUQUERO ANTONIO
Empresa: SEINEC SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Lopez Moyano Maria Jose
- Mediavilla Luquero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29118 , F 69, S 8, H B 149871, I/A 21 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: HICUSA 2.0 SL
Administrador Solidario
- Mediavilla Luquero Antonio
- Mediavilla Luquero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 54, S 8, H VA 32853, I/A 1 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-47
Empresa: NUEVA DIMENSION TEXTIL SL
Administrador Solidario
- Mediavilla Luquero Antonio
- Mediavilla Luquero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 205, S 8, H VA 4939, I/A 13 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-47
Empresa: NUEVA DIMENSION TEXTIL SL
Administrador Unico
- Mediavilla Luquero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 205, S 8, H VA 4939, I/A 13 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-47
Empresa: CROPPY SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Pardo Rodrigo
- Mediavilla Luquero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 146, S 8, H VA 22205, I/A 3 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-47
Empresa: NUEVA DIMENSION TEXTIL SL
Administrador Unico
- Mediavilla Luquero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 204, S 8, H VA 4939, I/A 9 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-47
Empresa: HICUSA PACKAGING SA
Administrador Solidario
- Mediavilla Luquero Antonio
- Mediavilla Luquero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 937 , F 60, S 8, H VA 4385, I/A 20 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-47
Empresa: DINAMIA PACKAGING GROUP AIE
Administrador Solidario
- Mediavilla Luquero Antonio
- Real Morchon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 161, S 8, H VA 17151, I/A 4 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-47
Empresa: CROPPY SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Pardo Rodrigo
- Mediavilla Luquero Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 145, S 8, H VA 22205, I/A 1 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-47
Información de MEDIAVILLA LUQUERO ANTONIO
Mostramos los datos de MEDIAVILLA LUQUERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDIAVILLA LUQUERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos