MEDIAVILLA HERRERO JESUS
Informe ejecutivo de MEDIAVILLA HERRERO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MEDIAVILLA HERRERO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUEROS DE GALICIA SA | Consejero Delegado | 08/04/2019 | |
SUEROS DE GALICIA SA | Consejero | 08/04/2019 | |
LACTEOS RIALDENSES SL | Administrador Unico | 25/04/2013 | |
LACTEOS RIALDENSES SL | Liquidador | 25/04/2013 | 25/04/2013 |
MATA LOS TRIGALES SL | Administrador Solidario | 05/04/2013 | |
MATA LOS TRIGALES SL | Liquidador | 05/04/2013 | 05/04/2013 |
VESAVILLA PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 20/12/2012 | |
VESAVILLA PATRIMONIAL SL | Liquidador | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
DEBECAL SERVICIOS Y GESTION PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 20/12/2012 | |
DEBECAL SERVICIOS Y GESTION PATRIMONIAL SL | Liquidador | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MEDIAVILLA HERRERO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDIAVILLA HERRERO JESUS
Empresa: SUEROS DE GALICIA SA
Consejero Delegado
- Mediavilla Herrero Jesus
Consejero
- Arribalzaga Totorica Borja
- Gonzalez Gonzalez Miguel Angel
- Mediavilla Herrero Jesus
- Sangiao Gomez Ramon
- Tejerina Perez Carlos Evaristo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 75, S 8, H SC 17062, I/A NM5 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-15
Empresa: LACTEOS RIALDENSES SL
Liquidador
- Mediavilla Herrero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505, L 296, F 58, S 8, H BU 9986, I/A 3 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-09
Empresa: LACTEOS RIALDENSES SL
Administrador Unico
- Mediavilla Herrero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505, L 296, F 58, S 8, H BU 9986, I/A 3 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-09
Empresa: MATA LOS TRIGALES SL
Liquidador
- Ines Vicente Manrique
- Mediavilla Herrero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 397 , F 173, S 8, H P 5372, I/A 2 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-34
Empresa: MATA LOS TRIGALES SL
Administrador Solidario
- Mediavilla Herrero Jesus
- Santos Bartolome Lucinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 397 , F 173, S 8, H P 5372, I/A 2 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-34
Liquidador
- Mediavilla Herrero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 7, S 8, H P 4029, I/A 2 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-34
Administrador Unico
- Mediavilla Herrero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 7, S 8, H P 4029, I/A 2 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-34
Empresa: VESAVILLA PATRIMONIAL SL
Liquidador
- Mediavilla Herrero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 100, S 8, H P 4014, I/A 2 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-34
Empresa: VESAVILLA PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Mediavilla Herrero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 100, S 8, H P 4014, I/A 2 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-34
Empresa: QUESOS DEL CARRION SL
Administrador Unico
- Mediavilla Herrero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 20, S 8, H P 5336, I/A 2 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-34
Información de MEDIAVILLA HERRERO JESUS
Mostramos los datos de MEDIAVILLA HERRERO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDIAVILLA HERRERO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos