ARRIBALZAGA TOTORICA BORJA
Informe ejecutivo de ARRIBALZAGA TOTORICA BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARRIBALZAGA TOTORICA BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUEROS DE GALICIA SA | Consejero | 16/10/2023 | |
REPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL SLL | Administrador Unico | 04/07/2016 |
VINCULACIONES DE ARRIBALZAGA TOTORICA BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIBALZAGA TOTORICA BORJA
Empresa: SUEROS DE GALICIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arribalzaga Totorica Borja
- Gonzalez Gonzalez Miguel Angel
- Tejerina Perez Carlos Evaristo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 194, S 8, H LU 21709, I/A 1 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-27
Empresa: SUEROS DE GALICIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arribalzaga Totorica Borja
- Gonzalez Gonzalez Miguel Angel
- Mediavilla Herrero Jesus
- Sangiao Gomez Ramon
- Tejerina Perez Carlos Evaristo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 75, S 8, H SC 17062, I/A NM5 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-15
Empresa: REPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL SLL
Administrador Unico
- Arribalzaga Totorica Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16849 , F 74, S 8, H M 287973, I/A 5 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: REPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL SLL
Administrador Solidario
- Arribalzaga Totorica Borja
- Gonzalez Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16849 , F 74, S 8, H M 287973, I/A 5 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: VALDYCOMER SA
Consejero
- Arribalzaga Totorica Borja
Secretario
- Arribalzaga Totorica Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11130 , F 207, S 8, H M 175274, I/A 18 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-28
Información de ARRIBALZAGA TOTORICA BORJA
Mostramos los datos de ARRIBALZAGA TOTORICA BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIBALZAGA TOTORICA BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos