MCCAFFREY GERARD DANIEL
Informe ejecutivo de MCCAFFREY GERARD DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MCCAFFREY GERARD DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFLEX MEDICAL SA | Consejero | 13/06/2017 | 21/09/2021 |
TELEFLEX MEDICAL SA | Consejero | 06/03/2009 | 05/11/2014 |
VINCULACIONES DE MCCAFFREY GERARD DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MCCAFFREY GERARD DANIEL
Empresa: TELEFLEX MEDICAL SA
Consejero
- Mccaffrey Gerard Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40036 , F 202, S 8, H M 526011, I/A 16 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-28
Empresa: TELEFLEX MEDICAL SA
Consejero
- Dianda Jean Luc Albert
- Mccaffrey Gerard Daniel
- Price Daniel Jon
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40036 , F 201, S 8, H M 526011, I/A 13 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Empresa: TELEFLEX MEDICAL SA
Consejero
- Dianda Jean Luc Albert
- Mccaffrey Gerard Daniel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29219 , F 43, S 8, H M 526011, I/A 6 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Empresa: TELEFLEX MEDICAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dianda Jean Luc Albert
- Mcbride William Barry
- Mccaffrey Gerard Daniel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29219 , F 39, S 8, H M 526011, I/A 1M (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: TELEFLEX MEDICAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dianda Jean Luc Albert
- Mcbride William Barry
- Mccaffrey Gerard Daniel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 131, S 8, H A 6538, I/A 40 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-03
Información de MCCAFFREY GERARD DANIEL
Mostramos los datos de MCCAFFREY GERARD DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MCCAFFREY GERARD DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos