DIANDA JEAN LUC ALBERT
Informe ejecutivo de DIANDA JEAN LUC ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIANDA JEAN LUC ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFLEX MEDICAL SA | Consejero | 13/06/2017 | 18/03/2021 |
TELEFLEX MEDICAL SA | Presidente | 13/06/2017 | 18/03/2021 |
TELEFLEX MEDICAL SA | Presidente | 06/03/2009 | 05/11/2014 |
TELEFLEX MEDICAL SA | Consejero Delegado | 06/03/2009 | 05/11/2014 |
TELEFLEX MEDICAL SA | Consejero | 06/03/2009 | 05/11/2014 |
VINCULACIONES DE DIANDA JEAN LUC ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIANDA JEAN LUC ALBERT
Empresa: TELEFLEX MEDICAL SA
Consejero
- Dianda Jean Luc Albert
Presidente
- Dianda Jean Luc Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40036 , F 202, S 8, H M 526011, I/A 15 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Empresa: TELEFLEX MEDICAL SA
Consejero
- Dianda Jean Luc Albert
- Mccaffrey Gerard Daniel
- Price Daniel Jon
Presidente
- Dianda Jean Luc Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40036 , F 201, S 8, H M 526011, I/A 13 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Empresa: TELEFLEX MEDICAL SA
Consejero
- Dianda Jean Luc Albert
- Mccaffrey Gerard Daniel
Presidente
- Dianda Jean Luc Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29219 , F 43, S 8, H M 526011, I/A 6 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Empresa: TELEFLEX MEDICAL SA
Consejero Delegado
- Dianda Jean Luc Albert
Consejero
- Dianda Jean Luc Albert
- Mcbride William Barry
- Mccaffrey Gerard Daniel
Presidente
- Dianda Jean Luc Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29219 , F 39, S 8, H M 526011, I/A 1M (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: TELEFLEX MEDICAL SA
Consejero Delegado
- Dianda Jean Luc Albert
Consejero
- Dianda Jean Luc Albert
- Mcbride William Barry
- Mccaffrey Gerard Daniel
Presidente
- Dianda Jean Luc Albert
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 131, S 8, H A 6538, I/A 40 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-03
Información de DIANDA JEAN LUC ALBERT
Mostramos los datos de DIANDA JEAN LUC ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIANDA JEAN LUC ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos