MAZAIRA MUÑOZ EVA
Informe ejecutivo de MAZAIRA MUÑOZ EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAZAIRA MUÑOZ EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOOD DELIVERY BRANDS SA | Apoderado Mancomunado | 10/09/2018 | |
TELEPIZZA GESTION SA | Apoderado | 28/11/2011 | |
FOOD DELIVERY BRANDS SA | Apoderado Mancomunado | 10/06/2011 |
VINCULACIONES DE MAZAIRA MUÑOZ EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAZAIRA MUÑOZ EVA
Empresa: MIXOR SA
Apoderado Mancomunado
- Cabrera Plaza Rosa Maria
- Carrascal Guerra Silvia
- Mazaira Muñoz Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21113 , F 199, S 8, H M 204742, I/A 47 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
Empresa: TELE PIZZA SA
Apoderado Mancomunado
- Cabrera Plaza Rosa Maria
- Carrascal Guerra Silvia
- Mazaira Muñoz Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31603 , F 172, S 8, H M 7989, I/A 213 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-28
Empresa: MIXOR SA
Apoderado
- Abad Rodriguez Aroa
- Albiol Gutierrez Igor
- Aranda Vides Luis Maria
- Barrio Fernandez Maria Jesus
- Cabrera Plaza Rosa Maria
- Capelo Garcia Manuel
- Carrascal Guerra Silvia
- Fernandez Filgueira Jose Maria
- Frauca Amorena Fernando
- Juantegui Azpilicueta Pablo
- Lopez Parrilla Pilar
- Lopez Pastor Carmen
- Loring Diaz De Bustamante Manuel
- Martinez Picazo Gloria
- Mazaira Muñoz Eva
- Salvador Esteban Pedro
- Tovar Lazaro Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21113 , F 189, S 8, H M 204742, I/A 36 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Empresa: A TU HORA SA
Apoderado
- Abad Rodriguez Aroa
- Albiol Gutierrez Igor
- Aranda Vides Luis Maria
- Barrio Fernandez Maria Jesus
- Cabrera Plaza Rosa Maria
- Capelo Garcia Manuel
- Carrascal Guerra Silvia
- Fernandez Filgueira Jose Maria
- Frauca Amorena Fernando
- Juantegui Azpilicueta Pablo
- Lopez Parrilla Pilar
- Lopez Pastor Carmen
- Loring Diaz De Bustamante Manuel
- Martinez Picazo Gloria
- Mazaira Muñoz Eva
- Salvador Esteban Pedro
- Tovar Lazaro Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25411 , F 198, S 8, H M 263889, I/A 27 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Empresa: CIRCOL SA
Apoderado
- Abad Rodriguez Aroa
- Albiol Gutierrez Igor
- Aranda Vides Luis Maria
- Barrio Fernandez Maria Jesus
- Cabrera Plaza Rosa Maria
- Capelo Garcia Manuel
- Carrascal Guerra Silvia
- Fernandez Filgueira Jose Maria
- Frauca Amorena Fernando
- Juantegui Azpilicueta Pablo
- Lopez Parrilla Pilar
- Lopez Pastor Carmen
- Loring Diaz De Bustamante Manuel
- Martinez Picazo Gloria
- Mazaira Muñoz Eva
- Salvador Esteban Pedro
- Tovar Lazaro Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12767 , F 32, S 8, H M 201515, I/A 26 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Empresa: TELE PIZZA SA
Apoderado Mancomunado
- Cabrera Plaza Rosa Maria
- Carrascal Guerra Silvia
- Mazaira Muñoz Eva
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25793 , F 208, S 8, H M 7989, I/A 179 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-28
Información de MAZAIRA MUÑOZ EVA
Mostramos los datos de MAZAIRA MUÑOZ EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAZAIRA MUÑOZ EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos