ARANDA VIDES LUIS MARIA
Informe ejecutivo de ARANDA VIDES LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 137
Empresas inactivas: 135
CARGOS DE ARANDA VIDES LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAIC AGRO EUROPA SL | Presidente | 14/11/2022 | |
BAIC AGRO EUROPA SL | Consejero | 14/11/2022 | |
KUIMAN INVERSION SL | Apoderado | 29/07/2019 | |
YORGOS DENTAL SL | Apoderado | 26/07/2019 | |
KOUZ DENT SL | Apoderado | 26/07/2019 | |
NOLETO DENT SL | Apoderado | 04/09/2017 | |
BAKAIN DENTAL SL | Apoderado | 14/12/2016 |
VINCULACIONES DE ARANDA VIDES LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANDA VIDES LUIS MARIA
Empresa: BAIC AGRO EUROPA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Anneron Thibaut Laurent
- Aranda Vides Jose Leopoldo
- Aranda Vides Luis Maria
Presidente
- Aranda Vides Luis Maria
Secretario No Consejero
Socio Miembr
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44275 , F 20, S 8, H M 780456, I/A 1 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
Empresa: KUIMAN INVERSION SL
Administrador Mancomunado
Apoderado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23498 , F 95, S 8, H M 421520, I/A 9 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Empresa: KOUZ DENT SL
Administrador Mancomunado
Apoderado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30166 , F 27, S 8, H M 542980, I/A 4 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Empresa: YORGOS DENTAL SL
Administrador Mancomunado
Apoderado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 122, S 8, H M 529633, I/A 4 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Empresa: MADYA DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31246 , F 117, S 8, H M 562419, I/A 8 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Empresa: JAVA ODONTOLOGICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38526 , F 35, S 8, H M 587779, I/A 7 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Empresa: ALCUR DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31863 , F 123, S 8, H M 573377, I/A 13 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: LAMONE DENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27968 , F 200, S 8, H M 504054, I/A 11 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: FIORA DENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27842 , F 146, S 8, H M 501793, I/A 11 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: FEDORA DENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38157 , F 143, S 8, H M 461448, I/A 14 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
VER MAS ACTOS
Información de ARANDA VIDES LUIS MARIA
Mostramos los datos de ARANDA VIDES LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANDA VIDES LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos