MATO GARCIA-AUGUSTIN IÑIGO
Informe ejecutivo de MATO GARCIA-AUGUSTIN IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MATO GARCIA-AUGUSTIN IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACASE INVERSIONES SL | Apoderado | 20/08/2024 | |
MINTECH EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 08/11/2023 | |
MINTECH EUROPE SL | Apoderado | 08/11/2023 | |
PROMONTORIA ALOE SL | Apoderado | 11/10/2023 | |
ZEUS PORTFOLIO INVESTMENT 2 SL | Representante | 15/03/2023 | |
FUNCALATA SERVICIOS Y GESTIONES SL | Apoderado | 08/02/2022 | |
SKY CIM SPAIN SL | Apoderado | 04/02/2022 | |
ZEUS REAL STATE INVESTMENT 1 SL | Apoderado | 04/02/2021 | |
ZEUS PORTFOLIO INVESTMENT 1 SA | Apoderado Mancomunado | 25/06/2020 | |
GESCOBRO COLLECTION SERVICES SL | Apoderado | 15/06/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MATO GARCIA-AUGUSTIN IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATO GARCIA-AUGUSTIN IÑIGO
Empresa: MACASE INVERSIONES SL
Apoderado
- Gilgado Campanero Javier
- Gonzalez Perez Saul
- Mato Garcia-augustin Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 651981, I/A 7 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: MACASE INVERSIONES SL
Apoderado
- Gilgado Campanero Javier
- Gonzalez Perez Saul
- Mato Garcia-augustin Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 651981, I/A 6 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: RELANZA GESTION SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 476705, I/A 35 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: MINTECH EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Casanova Carlos
- Mato Garcia-augustin Iñigo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39789 , F 27, S 8, H M 706995, I/A 10 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: PROMONTORIA OMEGA SL
Apoderado Mancomunado
- Astarloa Echevarrieta Maria
- Astarloa Echevarrieta Maria
- Baaijens Lukas Christiaan
- Baaijens Lukas Christiaan
- Gonzalez Perez Saul
- Hofland Raoul Rene
- Hofland Raoul Rene
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Martinez Miralles Riquelme Ana
- Mato Garcia-augustin Iñigo
- Puig Ruano Ursula
- Puig Ruano Ursula
- Romero Alonso Francisco
- Schipper Gerardus Johannes
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianous Wilhelmus Maria
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patrick
- Van Der Heijde Patrick
- Van Der Werken Arjen
- Van Vliet Jasper Jan
- Van Vliet Jasper Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42862 , F 6, S 8, H M 679704, I/A 21 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
Empresa: PROMONTORIA ALOE SL
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Carrer Vives Albert
- Deler Pamblanco Silvia
- Gonzalez Perez Saul
- Hofland Raoul Rene
- Ines Verda Juan
- Lazareva Anna
- Mato Garcia-augustin Iñigo
- Romero Alonso Francisco
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patricius Josephus
- Van Vliet Jasper Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43501 , F 209, S 8, H M 688898, I/A 12 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Empresa: RELANZA GESTION SA
Apoderado
- Lopez Casanova Carlos
- Martinez Miralles Riquelme Ana
- Mato Garcia-augustin Iñigo
- Romero Alonso Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35469 , F 196, S 8, H M 476705, I/A 31 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Empresa: ZEUS PORTFOLIO INVESTMENT 2 SL
Administrador Unico
Representante
- Mato Garcia-augustin Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44831 , F 156, S 8, H M 789302, I/A 1 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-28
Empresa: PROMONTORIA OMEGA SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Perez Saul
- Lopez Casanova Carlos
- Mato Garcia-augustin Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42862 , F 2, S 8, H M 679704, I/A 17 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Empresa: PROMONTORIA ALOE SL
Apoderado
- GESCOBRO COLLECTION SERVICES SL
- Gonzalez Perez Saul
- Jimenez Lopez Jose Manuel
- Lopez Casanova Carlos
- Mato Garcia-augustin Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39737 , F 70, S 8, H M 688898, I/A 10 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
VER MAS ACTOS
Información de MATO GARCIA-AUGUSTIN IÑIGO
Mostramos los datos de MATO GARCIA-AUGUSTIN IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATO GARCIA-AUGUSTIN IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos