MATHIAS HUTTENRAUCH
Informe ejecutivo de MATHIAS HUTTENRAUCH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MATHIAS HUTTENRAUCH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEDSCHROEF BARCELONA SA | Consejero | 18/02/2020 | |
NEDSCHROEF BARCELONA SA | Consejero | 27/04/2012 | 09/08/2018 |
NEDSCHROEF BARCELONA SA | Consejero | 09/08/2018 | 09/08/2018 |
BENTELER TUBOS Y MAQUINARIA SA | Presidente | 05/03/2009 | |
BENTELER TUBOS Y MAQUINARIA SA | Consejero | 05/03/2009 | |
BENTELER JIT MARTORELL SA | Presidente | 23/12/2008 | |
BENTELER JIT MARTORELL SA | Consejero | 23/12/2008 | |
BENTELER JIT BARCELONA SL | Presidente | 22/12/2008 | |
BENTELER JIT BARCELONA SL | Consejero | 22/12/2008 | |
BENTELER IBERICA HOLDING SL | Presidente | 22/12/2008 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MATHIAS HUTTENRAUCH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATHIAS HUTTENRAUCH
Empresa: NEDSCHROEF BARCELONA SA
Consejero
- Mathias Huttenrauch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46761 , F 71, S 8, H B 2931, I/A 87 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: NEDSCHROEF BARCELONA SA
Consejero
- Mathias Huttenrauch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 18, S 8, H B 2931, I/A 78 N (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-08
Empresa: NEDSCHROEF BARCELONA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 20, S 8, H B 2931, I/A 84 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-08
Empresa: NEDSCHROEF BARCELONA SA
Consejero
- Mathias Huttenrauch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 18, S 8, H B 2931, I/A 78 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08
Empresa: BENTELER TUBOS Y MAQUINARIA SA
Consejero
- Mathias Huttenrauch
Presidente
- Mathias Huttenrauch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34815 , F 224, S 8, H B 132954, I/A 23 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-08
Empresa: JIT MARTORELL SA
Consejero
- Mathias Huttenrauch
Presidente
- Mathias Huttenrauch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35328 , F 176, S 8, H B 134722, I/A 35 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Empresa: BENTELER IBERICA HOLDING SL
Consejero
- Mathias Huttenrauch
Presidente
- Mathias Huttenrauch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36210 , F 9, S 8, H B 141631, I/A 39 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-08
Empresa: BENTELER JIT BARCELONA SL
Consejero
- Mathias Huttenrauch
Presidente
- Mathias Huttenrauch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34806 , F 29, S 8, H B 250667, I/A 15 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-08
Información de MATHIAS HUTTENRAUCH
Mostramos los datos de MATHIAS HUTTENRAUCH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATHIAS HUTTENRAUCH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos