HANS GEORG NEIZERT
Informe ejecutivo de HANS GEORG NEIZERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HANS GEORG NEIZERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEDSCHROEF BARCELONA SA | Consejero Delegado | 05/03/2013 | 17/07/2023 |
NEDSCHROEF BARCELONA SA | Consejero | 05/03/2013 | 17/07/2023 |
NEDSCHROEF BARCELONA SA | Presidente | 09/08/2018 | 17/07/2023 |
NEDSCHROEF BARCELONA SA | Consejero | 09/08/2018 | 17/07/2023 |
NEDSCHROEF BARCELONA SA | Consejero Delegado | 09/08/2018 | 17/07/2023 |
NEDSCHROEF BARCELONA SA | Presidente | 05/03/2013 | 09/08/2018 |
KAUTEX TEXTRON IBERICA SL | Consejero | 16/10/2012 | |
KAUTEX TEXTRON IBERICA SL | Presidente | 06/04/2010 | 16/10/2012 |
VINCULACIONES DE HANS GEORG NEIZERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HANS GEORG NEIZERT
Empresa: NEDSCHROEF BARCELONA SA
Consejero Delegado
- Hans Georg Neizert
Consejero
- Hans Georg Neizert
Presidente
- Hans Georg Neizert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 20, S 8, H B 2931, I/A 84 N (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-08
Empresa: NEDSCHROEF BARCELONA SA
Consejero Delegado
- Hans Georg Neizert
Consejero
- Hans Georg Neizert
- Mathias Huttenrauch
Presidente
- Hans Georg Neizert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 20, S 8, H B 2931, I/A 84 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-08
Empresa: NEDSCHROEF BARCELONA SA
Consejero Delegado
- Hans Georg Neizert
Consejero
- Hans Georg Neizert
Presidente
- Hans Georg Neizert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 19, S 8, H B 2931, I/A 79 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-08
Empresa: KAUTEX TEXTRON IBERICA SL
Consejero
- Hans Georg Neizert
Presidente
- Hans Georg Neizert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36701 , F 8, S 8, H B 35764, I/A 80 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-08
Empresa: KAUTEX TEXTRON IBERICA SL
Consejero
Presidente
- Hans Georg Neizert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36701 , F 5, S 8, H B 35764, I/A 74 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
Información de HANS GEORG NEIZERT
Mostramos los datos de HANS GEORG NEIZERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HANS GEORG NEIZERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos