MATESANZ AGUIRRE RICARDO
Informe ejecutivo de MATESANZ AGUIRRE RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATESANZ AGUIRRE RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
O MAMMA MIA DONOSTI SA | Administrador Solidario | 21/11/2011 |
VINCULACIONES DE MATESANZ AGUIRRE RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATESANZ AGUIRRE RICARDO
Empresa: O MAMMA MIA DONOSTI SA
Administrador Solidario
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 75, S 8, H SS 4323, I/A 18 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-20
Empresa: O MAMMA MIA DONOSTI SA
Administrador Solidario
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 75, S 8, H SS 4323, I/A 17 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-20
Empresa: RIENPA SL
Liquidador Mancomunado
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 7, S 8, H SS 10566, I/A 2 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Empresa: RIENPA SL
Administrador Solidario
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Liquidador Mancomunado
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 7, S 8, H SS 10566, I/A 2 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Empresa: O MAMMA MIA DONOSTI SA
Administrador Solidario
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 75, S 8, H SS 4323, I/A 16 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-20
Empresa: ELABORACION DE PASTA ENRIAL SL
Liquidador
- Matesanz Aguirre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 81, S 8, H SS 14703, I/A 2 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-20
Empresa: ELABORACION DE PASTA ENRIAL SL
Administrador Solidario
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Liquidador
- Matesanz Aguirre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 81, S 8, H SS 14703, I/A 2 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-20
Información de MATESANZ AGUIRRE RICARDO
Mostramos los datos de MATESANZ AGUIRRE RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATESANZ AGUIRRE RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos