ANGULO NUÑEZ ENCARNACION
Informe ejecutivo de ANGULO NUÑEZ ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANGULO NUÑEZ ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
O MAMMA MIA DONOSTI SA | Administrador Solidario | 21/11/2011 |
VINCULACIONES DE ANGULO NUÑEZ ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGULO NUÑEZ ENCARNACION
Empresa: O MAMMA MIA DONOSTI SA
Administrador Solidario
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 75, S 8, H SS 4323, I/A 18 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-20
Empresa: O MAMMA MIA DONOSTI SA
Administrador Solidario
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 75, S 8, H SS 4323, I/A 17 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-20
Empresa: RIENPA SL
Liquidador Mancomunado
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 7, S 8, H SS 10566, I/A 2 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Empresa: RIENPA SL
Administrador Solidario
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Liquidador Mancomunado
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 7, S 8, H SS 10566, I/A 2 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Empresa: O MAMMA MIA DONOSTI SA
Administrador Solidario
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 75, S 8, H SS 4323, I/A 16 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-20
Empresa: ELABORACION DE PASTA ENRIAL SL
Administrador Solidario
- Angulo Nuñez Encarnacion
- Matesanz Aguirre Ricardo
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 81, S 8, H SS 14703, I/A 2 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-20
Información de ANGULO NUÑEZ ENCARNACION
Mostramos los datos de ANGULO NUÑEZ ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGULO NUÑEZ ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos