MATEOS PIZARRO GALO
Informe ejecutivo de MATEOS PIZARRO GALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MATEOS PIZARRO GALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLOUDSUS TECH SL | Administrador Unico | 10/01/2012 |
VINCULACIONES DE MATEOS PIZARRO GALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEOS PIZARRO GALO
Empresa: RECOVERY LABS SA
Consejero
- Mateos Pizarro Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14915 , F 203, S 8, H M 248280, I/A 22 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: RECOVERY LABS SA
Consejero
- Grabeljsek Tasic Srdjan
- Jimenez-laiglesia Gonzalez Carlos
- Mateos Pizarro Galo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14915 , F 202, S 8, H M 248280, I/A 19 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Administrador Mancomunado
- Gilsanz Martin Gonzalo-daniel
- Mateos Pizarro Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 138, S 8, H M 629750, I/A 4 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: RECOVERY LABS SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Grabeljsek Tasic Srdjan
- Jimenez-laiglesia Gonzalez Carlos
- Mateos Pizarro Galo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14915 , F 199, S 8, H M 248280, I/A 17 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Empresa: RECOVERY LABS SA
Consejero Delegado
- Mateos Pizarro Galo
Consejero
- Grabeljsek Tasic Srdjan
- Jimenez Laiglesia Gonzalez Carlos Maria
- Mateos Pizarro Galo
Presidente
- Mateos Pizarro Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14915 , F 199, S 8, H M 248280, I/A 17 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Empresa: HEXAPODA SL
Administrador Solidario
- ALEURIA AURANTIA SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA
- Mateos Pizarro Galo
- Olivie Gonzalez De Amezua Fernando
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26380 , F 93, S 8, H M 475369, I/A 3 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Empresa: RECOVERY LABS SA
Consejero Delegado
- Mateos Pizarro Galo
Consejero
- Grabeljsek Tasic Srdjan
- Jimenez Laiglesia Gonzalez Carlos Maria
- Mateos Pizarro Galo
Presidente
- Mateos Pizarro Galo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14915 , F 197, S 8, H M 248280, I/A 15 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Empresa: RECOVERY LABS SA
Consejero Delegado Solidario
- Mateos Pizarro Galo
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14915 , F 197, S 8, H M 248280, I/A 15 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Empresa: CLOUDSUS TECH SL
Administrador Unico
- Mateos Pizarro Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29505 , F 72, S 8, H M 530988, I/A 2 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Empresa: CLOUDSUS TECH SL
Administrador Unico
- Mateos Pizarro Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29505 , F 72, S 8, H M 530988, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
VER MAS ACTOS
Información de MATEOS PIZARRO GALO
Mostramos los datos de MATEOS PIZARRO GALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEOS PIZARRO GALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos