ALEURIA AURANTIA SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 19
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALEURIA AURANTIA SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA
CIF A84690312
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ALEURIA AURANTIA SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALEURIA AURANTIA SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/03/2009 | 12/12/2012 |
Naranjo Villalonga Alvaro | Consejero | 02/11/2011 | 12/12/2012 |
Naranjo Villalonga Alvaro | Secretario | 18/05/2010 | 12/12/2012 |
Naranjo Villalonga David | Consejero | 02/11/2011 | 12/12/2012 |
Naranjo Villalonga David | Presidente | 18/05/2010 | 12/12/2012 |
Naranjo Villalonga Elena | Consejero | 02/11/2011 | 12/12/2012 |
Naranjo Villalonga Gonzalo | Consejero | 02/11/2011 | 12/12/2012 |
Naranjo Villalonga Gonzalo | Liquidador | 12/12/2012 | 12/12/2012 |
Naranjo Villalonga Guillermo | Consejero | 02/11/2011 | 12/12/2012 |
Naranjo Villalonga Alvaro | Consejero Delegado Mancomunado | 02/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALEURIA AURANTIA SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22676 , F 61, S 8, H M 405601, I/A 8 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22676 , F 61, S 8, H M 405601, I/A 8 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22676 , F 61, S 8, H M 405601, I/A 8 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22676 , F 61, S 8, H M 405601, I/A 8 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
- BAJA DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22676 , F 56, S 8, H M 405601, I/A 1 M (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22676 , F 60, S 8, H M 405601, I/A 7 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22676 , F 60, S 8, H M 405601, I/A 7 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22676 , F 60, S 8, H M 405601, I/A 6 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22676 , F 60, S 8, H M 405601, I/A 6 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-28