MATEOS NOBRE JUAN DAVID
Informe ejecutivo de MATEOS NOBRE JUAN DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATEOS NOBRE JUAN DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREENEST AI SOLUTIONS SL | Consejero | 23/02/2024 | |
GREENEST AI SOLUTIONS SL | Consejero Delegado | 23/02/2024 | |
GREENEST AI SOLUTIONS SL | Presidente | 23/02/2024 | |
FEELINGDEVS SLL | Administrador Solidario | 18/07/2022 | |
DOOFLOW SLL | Apoderado | 15/02/2016 |
VINCULACIONES DE MATEOS NOBRE JUAN DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEOS NOBRE JUAN DAVID
Empresa: GREENEST AI SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
- Mateos Nobre Juan David
Consejero
- De Castro Cardo Cristobal
- Duyos Mateo Maria Luz
- Jordano Puyo Ines Concepcion
- Martinez Rodriguez Jose Luis
- Mateos Nobre Juan David
Presidente
- Mateos Nobre Juan David
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11521, L 8799, F 17, S 8, H V 216438, I/A 1 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-46
Empresa: FEELINGDEVS SLL
Administrador Solidario
- Ayala Muñoz Alfredo
- Mateos Nobre Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40319 , F 182, S 8, H M 716281, I/A 2 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: FEELINGDEVS SLL
Administrador Unico
- Mateos Nobre Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40319 , F 182, S 8, H M 716281, I/A 2 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: FEELINGDEVS SLL
Administrador Unico
- Mateos Nobre Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40319 , F 180, S 8, H M 716281, I/A 1 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
Empresa: DOOFLOW SLL
Administrador Mancomunado
- Ayala Muñoz Alfredo
- Hidalgo Villaescusa Eunice
- Mateos Nobre Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32664 , F 5, S 8, H M 587983, I/A 4 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Empresa: DOOFLOW SLL
Apoderado
- Ayala Muñoz Alfredo
- Hidalgo Villaescusa Eunice
- Mateos Nobre Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32664 , F 4, S 8, H M 587983, I/A 2 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28
Empresa: DOOFLOW SLL
Administrador Mancomunado
- Ayala Muñoz Alfredo
- Hidalgo Villaescusa Eunice
- Mateos Nobre Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32664 , F 1, S 8, H M 587983, I/A 1 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Información de MATEOS NOBRE JUAN DAVID
Mostramos los datos de MATEOS NOBRE JUAN DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEOS NOBRE JUAN DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos