AYALA MUÑOZ ALFREDO
Informe ejecutivo de AYALA MUÑOZ ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AYALA MUÑOZ ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCRETE WATCHER SL | Administrador Solidario | 24/02/2023 | |
FEELINGDEVS SLL | Administrador Solidario | 18/07/2022 | |
RESEARCH AND CRAZY DEVELOPMENTS SLL | Administrador Unico | 05/04/2021 | |
DOOFLOW SLL | Administrador Solidario | 15/03/2019 | |
DOOFLOW SLL | Apoderado | 15/02/2016 |
VINCULACIONES DE AYALA MUÑOZ ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYALA MUÑOZ ALFREDO
Empresa: CONCRETE WATCHER SL
Administrador Solidario
- Ayala Muñoz Alfredo
- Pereira Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44803 , F 70, S 8, H M 788787, I/A 1 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Empresa: FEELINGDEVS SLL
Administrador Solidario
- Ayala Muñoz Alfredo
- Mateos Nobre Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40319 , F 182, S 8, H M 716281, I/A 2 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: RESEARCH AND CRAZY DEVELOPMENTS SLL
Administrador Unico
- Ayala Muñoz Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36181 , F 190, S 8, H M 650212, I/A 2 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: RESEARCH AND CRAZY DEVELOPMENTS SLL
Administrador Solidario
- Ayala Muñoz Alfredo
- Tabernero Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36181 , F 190, S 8, H M 650212, I/A 2 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: DOOFLOW SLL
Administrador Solidario
- Ayala Muñoz Alfredo
- Hidalgo Villaescusa Eunice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32664 , F 5, S 8, H M 587983, I/A 4 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Empresa: DOOFLOW SLL
Administrador Mancomunado
- Ayala Muñoz Alfredo
- Hidalgo Villaescusa Eunice
- Mateos Nobre Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32664 , F 5, S 8, H M 587983, I/A 4 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Empresa: RESEARCH AND CRAZY DEVELOPMENTS SLL
Administrador Solidario
- Ayala Muñoz Alfredo
- Tabernero Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36181 , F 186, S 8, H M 650212, I/A 1 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-28
Empresa: DOOFLOW SLL
Apoderado
- Ayala Muñoz Alfredo
- Hidalgo Villaescusa Eunice
- Mateos Nobre Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32664 , F 4, S 8, H M 587983, I/A 2 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28
Empresa: DOOFLOW SLL
Administrador Mancomunado
- Ayala Muñoz Alfredo
- Hidalgo Villaescusa Eunice
- Mateos Nobre Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32664 , F 1, S 8, H M 587983, I/A 1 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Información de AYALA MUÑOZ ALFREDO
Mostramos los datos de AYALA MUÑOZ ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYALA MUÑOZ ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos