MATEO ROJO FERNANDO
Informe ejecutivo de MATEO ROJO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATEO ROJO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RGA RURAL VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado | 17/09/2012 | |
RGA MEDIACION OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/08/2012 | |
RURAL GRUPO ASEGURADOR AIE | Apoderado Mancomunado | 07/08/2012 | |
RGA SEGUROS GENERALES RURAL SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado | 01/08/2012 | |
RGA RURAL PENSIONES SA ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES | Apoderado | 23/07/2012 |
VINCULACIONES DE MATEO ROJO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO ROJO FERNANDO
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Cuerda Tena Ana
- Martin Gomez Alfredo
- Mateo Rojo Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25963 , F 24, S 8, H M 101812, I/A 158 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Empresa: RURAL GRUPO ASEGURADOR AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Fernandez Carlos
- Martin Gomez Alfredo
- Mateo Rojo Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 96, S 8, H M 71065, I/A 38 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almenar Del Rosario Dania
- Cano Perucha Juan Luis
- De La Peña Juanes Carlos
- Diaz Castillo Fernando
- Fernandez Quilez Julio Ignacio
- Gonzalez De Castejon Y Parages Pablo
- Gonzalez Fernandez Carlos
- Gonzalez Lago Ignacio
- Leon Serrano Gregorio Antonio
- Marin Pla Arturo
- Martin Gomez Alfredo
- Mateo Rojo Fernando
- Olivares Sevilla Higinio
- Paseiro Garayzabal Raul
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 205, S 8, H M 10188, I/A 50 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Cuerda Tena Ana
- Martin Gomez Alfredo
- Mateo Rojo Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21175 , F 202, S 8, H M 62594, I/A 168 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Apoderado
- Almenar Del Rosario Dania
- Almenar Del Rosario Dania
- Berge Royo Fernando-jose
- Cano Perucha Juan Luis
- Cuerda Tena Ana
- De La Peña Juanes Carlos
- Diaz Castillo Fernando
- Diaz Garcia Almenta Marta
- Fernandez Quilez Julio Ignacio
- Gonzalez De Castejon Y Parages Pablo
- Gonzalez Lago Ignacio
- Marin Pla Arturo
- Martin Gomez Alfredo
- Mateo Rojo Fernando
- Paseiro Garayzabal Raul
- Paseiro Garayzabal Raul
- Torrent Corts Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4525 , F 222, S 8, H M 74545, I/A 121 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Información de MATEO ROJO FERNANDO
Mostramos los datos de MATEO ROJO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO ROJO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos