FERNANDEZ QUILEZ JULIO IGNACIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ QUILEZ JULIO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ QUILEZ JULIO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RGA MEDIACION OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO SA | Apoderado | 15/07/2010 | |
RGA SEGUROS GENERALES RURAL SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 08/03/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ QUILEZ JULIO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ QUILEZ JULIO IGNACIO
Empresa: RURAL GRUPO ASEGURADOR AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Quilez Julio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35936 , F 155, S 8, H M 71065, I/A 55 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Quilez Julio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 222, S 8, H M 10188, I/A 72 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Apoderado
- Fernandez Quilez Julio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 62, S 8, H M 74545, I/A 156 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Quilez Julio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35311 , F 196, S 8, H M 62594, I/A 209 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Quilez Julio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25963 , F 53, S 8, H M 101812, I/A 196 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25963 , F 24, S 8, H M 101812, I/A 158 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25963 , F 24, S 8, H M 101812, I/A 158 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Empresa: RURAL GRUPO ASEGURADOR AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 96, S 8, H M 71065, I/A 38 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Empresa: RURAL GRUPO ASEGURADOR AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 96, S 8, H M 71065, I/A 38 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almenar Del Rosario Dania
- Cano Perucha Juan Luis
- De La Peña Juanes Carlos
- Diaz Castillo Fernando
- Fernandez Quilez Julio Ignacio
- Gonzalez De Castejon Y Parages Pablo
- Gonzalez Fernandez Carlos
- Gonzalez Lago Ignacio
- Leon Serrano Gregorio Antonio
- Marin Pla Arturo
- Martin Gomez Alfredo
- Mateo Rojo Fernando
- Olivares Sevilla Higinio
- Paseiro Garayzabal Raul
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 205, S 8, H M 10188, I/A 50 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ QUILEZ JULIO IGNACIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ QUILEZ JULIO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ QUILEZ JULIO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos