MATEO GARCIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de MATEO GARCIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATEO GARCIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRALIA DIGITAL GLOBAL SL | Apoderado | 27/04/2021 |
VINCULACIONES DE MATEO GARCIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO GARCIA MONTSERRAT
Empresa: INTEGRALIA DIGITAL GLOBAL SL
Apoderado
- Mateo Garcia Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089 , F 41, S 8, H Z 43499, I/A 14 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-50
Empresa: BARVIE BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado
- Mateo Garcia Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 55, S 8, H M 320195, I/A 35 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Empresa: BARVIE BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado
- Barral Guerin Elisa Maria
- Ferrer Ramirez Delfi
- Mateo Garcia Montserrat
- Moreno Cardenas Mercedes
- Trias Guillen Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 54, S 8, H M 320195, I/A 34 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Empresa: BARVIE BARCELONA SL
Apoderado
- Barral Guerin Elisa Maria
- Ferrer Ramirez Delfi
- Mateo Garcia Montserrat
- Moreno Cardenas Mercedes
- Trias Guillen Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 54, S 8, H M 320195, I/A 34 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Empresa: BARVIE BARCELONA SL
Apoderado
- Arago Michel
- Duarte Silva Gonzalo
- Duarte Silva Gonzalo
- Ferrer Ramirez Delfi
- Ferrer Ramirez Delfi
- Ferrer Ramirez Delfi
- Garus Anna Katarzyna
- Garus Anna Katarzyna
- Mackenzie Lisa
- Mateo Garcia Montserrat
- Mateo Garcia Montserrat
- Nixon Edward
- Nixon Edward
- Trias Guillen Cristina
- Trias Guillen Cristina
- Trias Guillen Cristina
- Vega-penichet Lopez Jorge
- Vega Penichet Lopez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 53, S 8, H M 320195, I/A 32 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Empresa: STARMAN HOTELES ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 49, S 8, H M 320195, I/A 24 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
Empresa: STARMAN HOTELES ESPAÑA SL
Apoderado
- Barral Guerin Elisa Maria
- Ferrer Ramirez Delfi
- Garus Anna Katarzyna
- Mateo Garcia Montserrat
- Nixon Edward
- Trias Guillen Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 49, S 8, H M 320195, I/A 24 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
Empresa: STARMAN HOTELES ESPAÑA SL
Apoderado
- Duarte Silva Gonzalo
- Duarte Silva Gonzalo
- Ferrer Ramirez Delfi
- Ferrer Ramirez Delfi
- Garus Anna Katarzyna
- Mateo Garcia Montserrat
- Mateo Garcia Montserrat
- Nixon Edward
- Trias Guillen Cristina
- Trias Guillen Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 48, S 8, H M 320195, I/A 22 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Empresa: STARMAN HOTELES ESPAÑA SL
Apoderado
- Barral Guerin Elisa Maria
- Ferrer Ramirez Delfi
- Garus Anna Katarzyna
- Mateo Garcia Montserrat
- Nixon Edward
- Trias Guillen Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 46, S 8, H M 320195, I/A 21 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Empresa: STARMAN HOTELES ESPAÑA SL
Apoderado
- Duarte Silva Gonzalo
- Duarte Silva Gonzalo
- Ferrer Ramirez Delfi
- Garus Anna Katarzyna
- Mateo Garcia Montserrat
- Nixon Edward
- Trias Guillen Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 46, S 8, H M 320195, I/A 21 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
VER MAS ACTOS
Información de MATEO GARCIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de MATEO GARCIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO GARCIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos