DUARTE SILVA GONZALO
Informe ejecutivo de DUARTE SILVA GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DUARTE SILVA GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARVIE BARCELONA SL | Apoderado | 05/02/2015 | |
BARVIE BARCELONA SL | Apoderado | 06/02/2013 | 05/02/2015 |
BARVIE BARCELONA SL | Apoderado | 22/02/2012 | 04/02/2013 |
BARVIE BARCELONA SL | Apoderado | 04/02/2013 |
VINCULACIONES DE DUARTE SILVA GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUARTE SILVA GONZALO
Empresa: BARVIE BARCELONA SL
Apoderado
- Arago Michel
- Duarte Silva Gonzalo
- Duarte Silva Gonzalo
- Ferrer Ramirez Delfi
- Ferrer Ramirez Delfi
- Ferrer Ramirez Delfi
- Garus Anna Katarzyna
- Garus Anna Katarzyna
- Mackenzie Lisa
- Mateo Garcia Montserrat
- Mateo Garcia Montserrat
- Nixon Edward
- Nixon Edward
- Trias Guillen Cristina
- Trias Guillen Cristina
- Trias Guillen Cristina
- Vega-penichet Lopez Jorge
- Vega Penichet Lopez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 53, S 8, H M 320195, I/A 32 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Empresa: STARMAN HOTELES ESPAÑA SL
Apoderado
- Duarte Silva Gonzalo
- Duarte Silva Gonzalo
- Ferrer Ramirez Delfi
- Ferrer Ramirez Delfi
- Garus Anna Katarzyna
- Mateo Garcia Montserrat
- Mateo Garcia Montserrat
- Nixon Edward
- Trias Guillen Cristina
- Trias Guillen Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 48, S 8, H M 320195, I/A 22 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Empresa: STARMAN HOTELES ESPAÑA SL
Apoderado
- Duarte Silva Gonzalo
- Duarte Silva Gonzalo
- Ferrer Ramirez Delfi
- Garus Anna Katarzyna
- Mateo Garcia Montserrat
- Nixon Edward
- Trias Guillen Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 46, S 8, H M 320195, I/A 21 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Empresa: STARMAN HOTELES ESPAÑA SL
Apoderado
- Duarte Silva Gonzalo
- Ferrer Ramirez Delfi
- Garus Anna Katarzyna
- Mateo Garcia Montserrat
- Nixon Edward
- Trias Guillen Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18443 , F 45, S 8, H M 320195, I/A 20 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Información de DUARTE SILVA GONZALO
Mostramos los datos de DUARTE SILVA GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUARTE SILVA GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos